Erik Frandsen
Erhvervsaktiv siden: | 18. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | LT PARTNER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.344' DKK LT Fælles Holding ApS (2017) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 7.693' DKK LT Fælles Holding ApS (2018-19) |
Største gæld: | 5.196' DKK LT Fælles Holding ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af EF HOLDING ApS (10 år 9 måneder) |
Seed: 922443991
Karrieren som erhvervsperson begyndte den dag i 2005 hos LT PARTNER ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Erik Frandsen i 6 år 10 måneder, inden stoppet den 27. januar 2012.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2013 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. december 2013.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EF HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
LUNDGAARD & TRANBERG ARKITEKTER A/S
Via EF HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
EF HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.12.2013
Tidslinje (8)
-
LT Fælles Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 19.10.2020
Registreringsdato: 19.10.2020 -
LT Fælles Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.02.2017
Registreringsdato: 07.02.2017 -
EF HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 12.12.2013
Registreringsdato: 12.12.2013
Blå bog (fortsat)
Erik har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
12.12.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
07.02.2017 - 19.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2005 - 27.01.2012
Direktør
27.01.2012 - 12.12.2013
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor LT Fælles Holding ApS landede et overskud på 3.344' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Erik' netværk er Peter Thorsen.