Karsten Eyvind Hoydal
Erhvervsaktiv siden: | 10. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOYDAL INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 355' DKK MELLOW CHOCOLATE ApS (2022-23) |
Største underskud: | -641' DKK MELLOW CHOCOLATE ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.253' DKK CerCa A/S (2019) |
Største gæld: | 2.366' DKK MELLOW CHOCOLATE ApS (2022-23) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos MELLOW CHOCOLATE ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af HOYDAL CONSULTING ApS (16 år 9 måneder) |
Seed: 1142653412
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2007 hos HOYDAL INVEST ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Karsten Eyvind Hoydal der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Titlen som Direktør, Ejer og Stifter havde Karsten i 8 år 6 måneder, inden stoppet den 20. april 2016.
Virksomheden specialiserede sig indenfor investeringsselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2015-16 viste et overskud på 15' DKK. Virksomheden ophørte endegyldigt den 20. februar 2020.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
HOYDAL CONSULTING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
ROS&CO ApS
Via HOYDAL CONSULTING ApS -
MELLOW CHOCOLATE ApS
Via ROS&CO ApS -
Meat Market Ros & CO Aps
Via ROS&CO ApS
Direktørposter (1)
-
HOYDAL CONSULTING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2016
Bestyrelsesposter (2)
-
ROS&CO ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2020 -
MELLOW CHOCOLATE ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.12.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
CUBAGRO Holding ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2022
Registreringsdato: 11.05.2022 -
CerCa A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 11.05.2022
Registreringsdato: 11.05.2022 -
MELLOW CHOCOLATE ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2020
Registreringsdato: 16.12.2020
Blå bog (fortsat)
Karsten har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.12.2020 - Stadig aktiv
Ejer
07.04.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% Via ROS&CO ApS -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
12.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via HOYDAL CONSULTING ApS -
Bestyrelsesmedlem
25.09.2017 - 11.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.07.2016 - 30.05.2017
Bestyrelsesmedlem
28.02.2017 - 11.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
10.10.2007 - 20.02.2020
Direktør
31.05.2016 - 20.02.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor HOYDAL CONSULTING ApS landede et overskud på 119' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor HOYDAL CONSULTING ApS landede et underskud på 71' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 117' DKK (ROS&CO ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.000' DKK (CerCa A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -215' DKK (ROS&CO ApS).
En af de forbindelser som går igen i Karsten' netværk er Martin Bruun Larsen.