Morten Thiessen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2008 (15 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S (Direktør) |
Største overskud: | 3.678' DKK SBS INTERNATIONAL ApS (2022) |
Største underskud: | -10.430' DKK SBS INTERNATIONAL ApS (2018) |
Største egenkapital: | 40.138' DKK SBS INTERNATIONAL ApS (2023) |
Største gæld: | 56.218' DKK SBS INTERNATIONAL ApS (2017) |
Flest årsværk: | 32 årsværk hos SBS INTERNATIONAL ApS (2017) |
Længste aktivitet: | Direktør af SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S (10 år 10 måneder) |
Seed: 219848157
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2008 i SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Morten Thiessen i 10 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 1. august 2019.
Nu arbejder virksomheden med engroshandel med andre maskiner og andet udstyr. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 1.105' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Thiessen Energy Engineering ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Thiessen Energy Engineering ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.03.2022
Tidslinje (16)
-
SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S
Fratrådt som direktørDato: 12.02.2024
Registreringsdato: 12.02.2024 -
SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.04.2022
Registreringsdato: 01.04.2022 -
Thiessen Energy Engineering ApS
Tilknyttet som direktørDato: 29.03.2022
Registreringsdato: 29.03.2022
Blå bog (fortsat)
Morten har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
07.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
01.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Direktør
01.10.2008 - 01.08.2019
Bestyrelsesmedlem
23.12.2016 - 01.08.2019
Direktør
01.04.2022 - 12.02.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2015 hvor SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S kunne offentliggøre et overskud på 2.305' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor SBS INTERNATIONAL ApS kunne offentliggøre et underskud på 10.430' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.715' DKK (SBS INTERNATIONAL ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.105' DKK (SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 40.138' DKK (SBS INTERNATIONAL ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6.102' DKK (SCANDINAVIAN BOILER SERVICE A/S).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Lars Jensen.