Jesper Brøchner Thing
Erhvervsaktiv siden: | 30. jul. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | CONSUL-THING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 221.067' DKK K/S Vindpark Overgaard I EWE (2022) |
Største underskud: | -247.962' DKK SE BLUE RENEWABLES K/S (2015) |
Største egenkapital: | 857.675' DKK SE BLUE RENEWABLES K/S (2022-23) |
Største gæld: | 632.331' DKK K/S Vindpark Overgaard I EWE (2021) |
Flest årsværk: | 97 årsværk hos SALLING PLAST A/S (Nu: Selskabet af 4. september 2022 A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S LUGAU (12 år 8 måneder) |
Seed: 1174681606
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2008 hos CONSUL-THING ApS i hvervet som Direktør. Titlen som Direktør havde Jesper Brøchner Thing i 1 måned, inden stoppet den 12. september 2008.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 12. september 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
K/S LUGAU
Ejerandel: 10-14.99% -
Jesper Brøchner Thing
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Bestyrelsesposter (2)
-
INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.06.2018 -
K/S LUGAU
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.03.2014
Tidslinje (70)
-
Salling Plast Holding ApS (5-9.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.09.2022
Registreringsdato: 06.09.2022 -
SALLING PLAST A/S (Nu: Selskabet af 4. september 2022 A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 04.07.2022
Registreringsdato: 04.07.2022 -
SALLING PLAST A/S (Nu: Selskabet af 4. september 2022 A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2021
Registreringsdato: 13.09.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
15.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
28.03.2019 - 30.09.2020
Ejer
01.10.2020 - 06.09.2022
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
01.04.2019 - 30.06.2019
Bestyrelsesmedlem
01.07.2019 - 12.09.2021
Bestyrelsesmedlem
13.09.2021 - 04.07.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
29.11.2019 - 10.11.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.08.2020 - 30.10.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Brøchner Thing har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem hos SE BLUE RENEWABLES DK P/S der præsenterede et overskud på 100.819' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem hos SALLING PLAST A/S (Nu: Selskabet af 4. september 2022 A/S) der præsenterede et underskud på 3.055' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 28 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 10 år 5 måneder fra 2014 til i dag hos K/S LUGAU.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 84.989' DKK (K/S Vindpark Overgaard I EWE).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 167.946' DKK (K/S St. Soels Energipark).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.538' DKK (K/S Veddum Kær Sol).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Jens Balle.