Lene Rosendal Mortensen
Erhvervsaktiv siden: | 3. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | WOODLAND HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 6.031' DKK BIZCON ApS (2013-14) |
Største underskud: | -1.279' DKK BIZCON ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 6.040' DKK WOODLAND HOLDING ApS (2016-17) |
Største gæld: | 12.258' DKK BIZCON ApS (2015-16) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos BIZCON ApS (2018-19) |
Længste aktivitet: | Ejer af WOODLAND HOLDING ApS (19 år 6 måneder) |
Seed: 1659113684
Det startede i 2005 hos WOODLAND HOLDING ApS i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Anders Christian Mortensen at Lene Rosendal Mortensen stiftede WOODLAND HOLDING ApS den dag i marts 2005. Titlen som Ejer og Stifter har Lene nu bestreddet i 19 år 6 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor finansielle holdingselskaber. Her mere end 19 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab fra 2022-23 som viste et underskud på 57' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WOODLAND HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
BIZCON ApS
Via WOODLAND HOLDING ApS
Bestyrelsesposter (1)
-
BIZCON ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.10.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
BIZCON ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.10.2023
Registreringsdato: 05.10.2023 -
WOODLAND HOLDING ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.03.2005
Registreringsdato: 03.03.2005
Blå bog (fortsat)
Lene har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 6 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
03.03.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
02.01.2007 - 28.12.2022
Reel ejer
29.12.2022 - 27.05.2023
Reel ejer
28.05.2023 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Lene Rosendal Mortensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn WOODLAND HOLDING ApS (ejer pt. 50%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 5.680' DKK. Gennem holdingselskabet WOODLAND HOLDING ApS har Lene derfor også andele i BIZCON ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Lene Rosendal Mortensen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Lene' netværk er Anders Christian Mortensen.