Mai Louise Agerskov Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2007 (17 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | FONDEN NATURVIDENSKABERNES HUS (Direktør) |
Største overskud: | 3.017.180' DKK NRGI A.M.B.A. (2022) |
Største underskud: | -34.272' DKK INSERO E-MOBILITY A/S (Nu: INSERO A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 7.710.991' DKK NRGI A.M.B.A. (2023) |
Største gæld: | 723.303' DKK INCUBA A/S (2023) |
Flest årsværk: | 608 årsværk hos C.A.C.FONDEN, AFDELING I OG II (2015) |
Længste aktivitet: | Direktør af INCUBA A/S (9 år 1 måned) |
Seed: 1201986387
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2007 i FONDEN NATURVIDENSKABERNES HUS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Mai Louise Agerskov Andersen i 4 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 31. juli 2012.
I dag arbejder virksomheden med anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne vise et underskud på 380' DKK.
Direktørposter (1)
-
INCUBA A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.08.2015
Repræsentant (1)
-
FORENINGEN FORSKERPARKEN I ÅRHUS
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 08.03.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
C.A.C.FONDEN, AFDELING I OG II
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2021 -
Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 15.05.2019 -
C.A.C. FINANS ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 27.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
FORENINGEN FORSKERPARKEN I ÅRHUS
Tilknyttet som repræsentantDato: 08.03.2023
Registreringsdato: 08.03.2023 -
NRGI A.M.B.A. (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.04.2022
Registreringsdato: 26.04.2022 -
C.A.C. FINANS ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 27.05.2021
Registreringsdato: 27.05.2021
Blå bog (fortsat)
Mai har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Repræsentant
08.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
27.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
27.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Mai Louise Agerskov Andersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i NRGI A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 3.017.180' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum der præsenterede et underskud på 1.184' DKK.
Mai har i alt siddet i bestyrelsen hos 6 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 4 måneder fra 2019 til i dag hos Den Erhvervsdrivende Fond Agro Business Park Foulum.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 382.699' DKK (NRGI A.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.866' DKK (TOBIDAN-BREMSOMAT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.710.991' DKK (NRGI A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 19.831' DKK (NORD-BREMS ApS).
En af de forbindelser som går igen i Mai' netværk er Erik Preben Mejer.