Henrik Jacobsen
Erhvervsaktiv: | 1. maj 2007 - 8. jul. 2016 |
Karrieren startede hos: | DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS SYDDANMARK (Direktør) |
Største overskud: | 46.339.514' DKK ARKITEKTGRUPPEN A/S (Nu: AG Gruppen A/S) (2016) |
Største underskud: | -7.990.209' DKK ODICO A/S (2018-19) |
Største egenkapital: | 205.978.792' DKK ARKITEKTGRUPPEN A/S (Nu: AG Gruppen A/S) (2016) |
Største gæld: | 739.482' DKK Komplementarselskabet AG-NREP Holding ApS (Nu: NSF VABS Holding ApS) (2021) |
Flest årsværk: | 271 årsværk hos DANREN A/S (Nu: DANREN BOGDOL A/S) (2018) |
Længste aktivitet: | Direktør af ALUWIND ApS (4 år) |
Seed: 1508211883
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Henrik Jacobsen. Første gang Henrik var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs & Selskabsstyrelsen var tilbage i 2007 i DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VÆKSTHUS SYDDANMARK i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Henrik Jacobsen i 3 år 9 måneder, inden stoppet d. 28. februar 2011.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2014 viste et overskud på 1.859' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 12. maj 2022.
Tidslinje (72)
-
ODICO A/S
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Ejendomsselskabet Oslogade 1, Odense ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2023
Registreringsdato: 31.12.2023 -
Ejendomsselskabet Oslogade 1, Odense ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2022
Registreringsdato: 30.06.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har i alt varet 11 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.06.2022 - 31.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.04.2022 - 31.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.04.2019 - 16.03.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
29.02.2016 - 08.07.2016
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.10.2015 - 01.03.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor ARKITEKTGRUPPEN A/S (Nu: AG Gruppen A/S) landede et overskud på 46.339.514' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor ODICO A/S landede et underskud på 20.828' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 58.763' DKK (ARKITEKTGRUPPEN ØST A/S (Nu: AG Construction A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 69.562' DKK (Komplementarselskabet AG-NREP Holding ApS (Nu: NSF VABS Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 412.480' DKK (ARKITEKTGRUPPEN A/S (Nu: AG Gruppen A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 236' DKK (AMS 5 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jens Munch-hansen.