Mads Hee Raun
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2015 (9 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | SLETAGERGAARD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.123' DKK SLETAGERGAARD A/S (2018-19) |
Største underskud: | -964' DKK Opus Business House A/S (2017-18) |
Største egenkapital: | 11.849' DKK SLETAGERGAARD A/S (2023-24) |
Største gæld: | 9.557' DKK SLETAGERGAARD A/S (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos SLETAGERGAARD A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SLETAGERGAARD A/S (9 år 8 måneder) |
Seed: 2075065171
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2015 hos SLETAGERGAARD A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem har Mads Hee Raun nu besiddet i 9 år 8 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen dyrkning af andre etårige afgrøder. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 kunne fremvise et overskud på 716' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
SLETAGERGAARD A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2015
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Opus Business House A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.10.2019
Registreringsdato: 18.10.2019 -
Opus Business House A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 15.09.2015
Registreringsdato: 15.09.2015 -
SLETAGERGAARD A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015
Blå bog (fortsat)
Mads har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 9 år 8 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
15.09.2015 - 18.10.2019
Ejerandel: Intet ejerskab
Mads Hee Raun har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018-19 som bestyrelsesmedlem hos SLETAGERGAARD A/S der præsenterede et overskud på 2.123' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem hos Opus Business House A/S der præsenterede et underskud på 964' DKK.
Mads har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 8 måneder fra 2015 til i dag hos SLETAGERGAARD A/S.
En af de forbindelser som går igen i Mads' netværk er Sven-erik Ravn.