Rune Heidenheim Høyer
Erhvervsaktiv siden: | 17. okt. 2007 (16 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | RUNE HØYER HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 78.978' DKK RUNE HØYER HOLDING ApS (2023) |
Største underskud: | -744' DKK HCP EJENDOMSSELSKAB ApS (Nu: SA-AL INVEST ApS) (2021) |
Største egenkapital: | 239.274' DKK Nordic Climate Group Denmark A/S (2023) |
Største gæld: | 30.377' DKK Nordic Climate Group Denmark A/S (2023) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos SA-AL KØLETEKNIK ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af RUNE HØYER HOLDING ApS (16 år 11 måneder) |
Seed: 456730082
Det hele startede i 2007 i RUNE HØYER HOLDING ApS i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Rune Heidenheim Høyer og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Hvervet som Ejer, Direktør og Stifter har Rune nu bestreddet i 16 år 11 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab fra 2023 som viste et overskud på 78.978' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
RUNE HØYER HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
R&R Invest ApS
Via RUNE HØYER HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
SA-AL KØLETEKNIK ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.05.2021 -
R&R Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.08.2017 -
RUNE HØYER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2007
Bestyrelsesposter (2)
-
SA-AL KØLETEKNIK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 13.05.2019 -
Nordic Climate Group Denmark A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.06.2023
Tidslinje (22)
-
Nordic Climate Group Denmark A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.06.2023
Registreringsdato: 01.06.2023 -
SA-AL KØLETEKNIK ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.05.2021
Registreringsdato: 07.05.2021 -
AALBORG KØLETEKNIK ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2021
Registreringsdato: 07.05.2021
Blå bog (fortsat)
Rune har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer og Direktør
28.08.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.10.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
06.04.2010 - 05.10.2017
Direktør
06.04.2010 - 06.05.2021
Reel ejer
30.06.2012 - 30.06.2023
Bestyrelsesmedlem
06.10.2017 - 12.05.2019
Bestyrelsesmedlem
13.05.2019 - Stadig aktiv
Direktør
07.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 60% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
23.02.2015 - 07.05.2021
Bestyrelsesmedlem
27.02.2018 - 07.05.2021
Ejerandel: 50%
Rune Heidenheim Høyer er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn RUNE HØYER HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 123.540' DKK. Gennem holdingselskabet RUNE HØYER HOLDING ApS har Rune derfor også andele i R&R Invest ApS (50-66.65%).
Du kan se koncerndiagram for Rune Heidenheim Høyer, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor RUNE HØYER HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 78.978' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor R&R Invest ApS kunne fremvise et underskud på 370' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 78.978' DKK (RUNE HØYER HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 370' DKK (R&R Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 239.274' DKK (Nordic Climate Group Denmark A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 232' DKK (R&R Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Jesper Katholm.