Niels Amstrup
Erhvervsaktiv siden: | 7. feb. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | TSI INTERNATIONAL ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -676' DKK JR Travel A/S (2023) |
Største egenkapital: | 420' DKK JR Travel A/S (2018) |
Største gæld: | 9.970' DKK JR Travel A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JR Travel A/S (6 år 7 måneder) |
Seed: 1249995694
Det hele begyndte for alvor dengang i 2005 i TSI INTERNATIONAL ApS som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Niels Amstrup i 5 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. december 2010.
Dengang havde virksomheden kompetencer indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. august 2012.
Bestyrelsesposter (1)
-
JR Travel A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.02.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
JR Travel A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.02.2018
Registreringsdato: 22.02.2018 -
NA HOLDING ÅRHUS ApS
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2010
Registreringsdato: 31.12.2010 -
TSI INTERNATIONAL ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2010
Registreringsdato: 31.12.2010
Blå bog (fortsat)
Niels har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 5 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
22.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
24.05.2005 - 31.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
07.02.2005 - 31.12.2010
Ejerandel: Intet ejerskab
Niels Amstrup har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i JR Travel A/S der præsenterede et underskud på 676' DKK.
Niels har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 7 måneder fra 2018 til i dag hos JR Travel A/S.
En af de forbindelser som går igen i Niels' netværk er Henrik Stig Kaltoft.