Bente Munk Møller
Erhvervsaktiv siden: | 4. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | KARL PETER ApS (Direktør) |
Længste aktivitet: | Direktør af KARL PETER ApS (6 år 11 måneder) |
Seed: 1882663840
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 i KARL PETER ApS som Direktør. Hvervet som Direktør havde Bente Munk Møller i 6 år 11 måneder, inden stoppet d. 29. februar 2012.
Virksomhedens branche var dengang indenfor detailhandel med andre varer i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. februar 2012.
Tidslinje (2)
-
KARL PETER ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.02.2012
Registreringsdato: 29.02.2012 -
KARL PETER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.03.2005
Registreringsdato: 04.03.2005
Blå bog (fortsat)
Bente har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Direktør
04.03.2005 - 29.02.2012
Ejerandel: Intet ejerskab