Jannie Lund Westerholm
Erhvervsaktiv siden: | 25. aug. 2010 (14 år) |
Karrieren startede hos: | LUND HOLDING, KOLDING A/S (Ejer) |
Største overskud: | 21.118' DKK LUND HOLDING, KOLDING A/S (2019-20) |
Største underskud: | -1.778' DKK LUND HOLDING, KOLDING A/S (2021-22) |
Største egenkapital: | 62.711' DKK LUND HOLDING, KOLDING A/S (2019-20) |
Største gæld: | 14.513' DKK LUND HOLDING, KOLDING A/S (2021-22) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af LUND HOLDING, KOLDING A/S (14 år) |
Seed: 1886429660
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2010 hos LUND HOLDING, KOLDING A/S som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem. Det var sammen med partnerne Jørn Hansen Lund, Kenneth Hansen Lund at Jannie Lund Westerholm stiftede LUND HOLDING, KOLDING A/S den dag i august 2010. Titlen som Ejer, Stifter og Bestyrelsesmedlem har Jannie nu besiddet i 11 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen finansielle holdingselskaber. Her mere end 11 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne fremvise et overskud på 1.835' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JLW Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LUND HOLDING, KOLDING A/S
Via JLW Holding ApS -
TRICON ELECTRIC A/S
Via LUND HOLDING, KOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
JLW Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.02.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
LUND HOLDING, KOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.08.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (9)
-
Lund Holding 2, Kolding ApS (20-24.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.02.2022
Registreringsdato: 15.02.2022 -
JLW Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 15.02.2022
Registreringsdato: 15.02.2022 -
Lund Holding 2, Kolding ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.02.2022
Registreringsdato: 15.02.2022
Blå bog (fortsat)
Jannie har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 1 måned.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer og Direktør
15.02.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
13.02.2022 - 15.02.2022
Ejerandel: 20-24.99% -
Stifter og Ejer
25.08.2010 - 13.02.2022
Bestyrelsesmedlem
25.08.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99%
Jannie Lund Westerholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JLW Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 13.991' DKK. Igennem sit holdingselskab JLW Holding ApS har Jannie dermed også ejerandele i LUND HOLDING, KOLDING A/S (20-24.99%).
Du kan se koncerndiagram for Jannie Lund Westerholm, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor LUND HOLDING, KOLDING A/S fremviste et overskud på 21.118' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor LUND HOLDING, KOLDING A/S fremviste et underskud på 1.778' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.835' DKK (LUND HOLDING, KOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 44.683' DKK (LUND HOLDING, KOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 13.991' DKK (JLW Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jannie' netværk er Ina Møller Lund.