Alfred Torben Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 22. okt. 1982 (41 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | DFK HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 5.492' DKK GAMMELHOLM UDLEJNING A/S (Nu: GAMMELHOLM Games A/S) (2021-22) |
Største underskud: | -780' DKK ALFRED HANSEN HOLDING ApS (Nu: ALFRED HANSEN HELSINGE ApS) (2022) |
Største egenkapital: | 16.352' DKK GAMMELHOLM UDLEJNING A/S (Nu: GAMMELHOLM Games A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 41.346' DKK CANDYNAVIA A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 30 årsværk hos CANDYNAVIA A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af CHOKOLADESPECIALISTEN. KØBENHAVN A/S (21 år 10 måneder) |
Seed: 625983659
Det startede for alvor en dag i 1982 hos DFK HOLDING A/S (tidligere DE FORENEDE KAGEGROSSISTER ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Alfred Torben Hansen i 14 år 2 måneder, før stoppet d. 13. januar 1997.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 1998 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. maj 1998.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ALFRED HANSEN HELSINGE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
PC-ADMINISTRATION ApS
Via ALFRED HANSEN HELSINGE ApS
Direktørposter (2)
-
PC-ADMINISTRATION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2014 -
ALFRED HANSEN HELSINGE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.01.2013
Bestyrelsesposter (2)
-
GAMMELHOLM Games A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.12.2019 -
CANDYNAVIA A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.12.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (29)
-
CANDYNAVIA A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.12.2021
Registreringsdato: 03.12.2021 -
GAMMELHOLM GAMES ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2020
Registreringsdato: 08.07.2020 -
GAMMELHOLM UDLEJNING A/S (Nu: GAMMELHOLM Games A/S)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.12.2019
Registreringsdato: 12.12.2019
Blå bog (fortsat)
Alfred har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 41 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
02.12.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2019 - 08.07.2020
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.05.2005 - 03.01.2012
Ejer
19.05.2005 - Stadig aktiv
Direktør
03.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Alfred Torben Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ALFRED HANSEN HELSINGE ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 4.465' DKK. Igennem holdingselskabet ALFRED HANSEN HELSINGE ApS har Alfred derfor også ejerandele i PC-ADMINISTRATION ApS (100%).
Udforsk også koncerndiagram for Alfred Torben Hansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Alfred Torben Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem hos GAMMELHOLM UDLEJNING A/S (Nu: GAMMELHOLM Games A/S) der præsenterede et overskud på 5.492' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos GAMMELHOLM UDLEJNING A/S (Nu: GAMMELHOLM Games A/S) der præsenterede et underskud på 768' DKK.
Alfred har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 21 år 10 måneder fra 1988 til 2009 hos CHOKOLADESPECIALISTEN. KØBENHAVN A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 273' DKK (ALFRED HANSEN HOLDING ApS (Nu: ALFRED HANSEN HELSINGE ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.465' DKK (ALFRED HANSEN HOLDING ApS (Nu: ALFRED HANSEN HELSINGE ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 92' DKK (PC-ADMINISTRATION ApS).
En af de forbindelser som går igen i Alfred' netværk er Carl Erik Larsen.