Janet Marie Samuel
Erhvervsaktiv siden: | 1. mar. 2005 (19 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Fonden for Kiropraktorernes Videnscenter (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 301' DKK FONDEN FOR NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK (Nu: Fonden for Kiropraktorernes Videnscenter) (2023) |
Største gæld: | 11.966' DKK FONDEN FOR NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK (Nu: Fonden for Kiropraktorernes Videnscenter) (2021) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos FONDEN FOR NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK (Nu: Fonden for Kiropraktorernes Videnscenter) (2022) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (5 år 4 måneder) |
Seed: 1965587827
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2005 ved Fonden for Kiropraktorernes Videnscenter (tidligere FONDEN FOR NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Janet Marie Samuel i 4 år 9 måneder, før fratrædelsen den 16. december 2009.
Nu opererer virksomheden indenfor anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 viste et overskud på 0' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (2)
-
FONDEN FOR NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK (Nu: Fonden for Kiropraktorernes Videnscenter)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.12.2009
Registreringsdato: 16.12.2009 -
FONDEN FOR NORDISK INSTITUT FOR KIROPRAKTIK OG KLINISK BIOMEKANIK (Nu: Fonden for Kiropraktorernes Videnscenter)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.03.2005
Registreringsdato: 01.03.2005
Blå bog (fortsat)
Janet har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
21.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
07.12.2020 - 26.04.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
19.06.2018 - 01.04.2019
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2005 - 16.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Janet' netværk er Thorkild Olesen.