Henning Priess
Erhvervsaktiv siden: | 14. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | GRØNSUND HAVBRUG A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 168.581' DKK LANGSAND LAKS A/S (Nu: Atlantic Sapphire Denmark A/S) (2022) |
Største underskud: | -302.358' DKK LANGSAND LAKS A/S (Nu: Atlantic Sapphire Denmark A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 207.850' DKK AQUAPRI A/S (Nu: AQUAPRI HOLDING A/S) (2022-23) |
Største gæld: | 262.175' DKK LANGSAND LAKS A/S (Nu: Atlantic Sapphire Denmark A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 49 årsværk hos AQUAPRI A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AQUAPRI A/S (19 år 7 måneder) |
Seed: 1618351168
Karrieren I Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 ved GRØNSUND HAVBRUG A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Henning Priess i 1 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2006.
Virksomhedens branche var dengang indenfor dambrug og fiskeavl. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
TITHECA ApS
Ejerandel: 66.66-89.99% -
HP NextGen ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
AQUAPRI HOLDING A/S
Via TITHECA ApS -
Fam. Priess ApS
Via AQUAPRI HOLDING A/S -
AQUAPRI DENMARK A/S
Via Fam. Priess ApS -
AQUAPRI A/S
Via Fam. Priess ApS
Direktørposter (3)
-
HP NextGen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2022 -
TITHECA ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.03.2007 -
Fam. Priess ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.04.2022
Bestyrelsesposter (2)
-
K/S OBTON SOLENERGI AMBRE
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.01.2015 -
AQUAPRI HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 06.02.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (28)
-
HP NextGen ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 29.04.2022
Registreringsdato: 29.04.2022 -
HP NextGen ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.04.2022
Registreringsdato: 28.04.2022 -
Fam. Priess ApS
Tilknyttet som direktørDato: 28.04.2022
Registreringsdato: 28.04.2022
Blå bog (fortsat)
Henning har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig erhvervsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
16.01.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
14.03.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 84,27% -
Reel ejer
28.04.2022 - 28.04.2022
Direktør
28.04.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
29.04.2022 - 03.12.2023
Reel ejer
04.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10,88% -
Direktør
06.02.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.02.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2012 - 03.12.2023
Reel ejer
04.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 42% -
Bestyrelsesmedlem
31.12.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.12.2012 - 28.04.2022
Reel ejer
29.04.2022 - 03.12.2023
Reel ejer
04.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10,88%
Henning Priess er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn HP NextGen ApS (ejer lige nu 1%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 27.814' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne Fam. Priess ApS (10,88%) og AQUAPRI HOLDING A/S (42%), som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Henning Priess, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Henning Priess har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved AQUAPRI A/S der præsenterede et overskud på 65.845' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved LANGSAND LAKS A/S (Nu: Atlantic Sapphire Denmark A/S) der præsenterede et underskud på 16.332' DKK.
Henning har i alt siddet i bestyrelsen hos 12 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 7 måneder fra 2005 til i dag hos AQUAPRI A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 1.688' DKK (K/S OBTON SOLENERGI AMBRE).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.755' DKK (LANGSAND LAKS A/S (Nu: Atlantic Sapphire Denmark A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.097' DKK (K/S OBTON SOLENERGI AMBRE).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -706' DKK (LANGSAND LAKS A/S (Nu: Atlantic Sapphire Denmark A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Henning' netværk er Anders Buchvardt Priess.