Arno Hans Hurup Christiansen
Erhvervsaktiv siden: | 14. mar. 2007 (17 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | HOTEL HAVNEVEJ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.389.370' DKK VORES RENS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S (Nu: BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S) (2015) |
Største underskud: | -36.378' DKK VORES RENS HOLDING A/S (Nu: BIOFOS HOLDING A/S) (2022) |
Største egenkapital: | 1.214.602.745' DKK VORES RENS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S (Nu: BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S) (2015) |
Største gæld: | 97.215.039' DKK VORES RENS SERVICE A/S (Nu: BIOFOS A/S) (2014) |
Flest årsværk: | 175 årsværk hos VORES RENS SERVICE A/S (Nu: BIOFOS A/S) (2021) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BIOFOS A/S (8 år 5 måneder) |
Seed: 763560848
Karrieren som erhvervsleder startede for alvor en dag i 2007 ved HOTEL HAVNEVEJ A/S (tidligere SNAPTUN FÆRGEGÅRD. HOTEL-. FERIE- OG KURSUSCENTER AF 1.4.1982 ApS) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Arno Hans Hurup Christiansen i 2 måneder, før stoppet den 31. maj 2007.
Dengang var virksomhedens branche indenfor konferencecentre og kursusejendomme. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2012 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. oktober 2012.
Ejendomme (1)
Tidslinje (20)
-
VORES RENS SERVICE A/S (Nu: BIOFOS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022 -
VORES RENS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S (Nu: BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022 -
VORES RENS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S (Nu: BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2022
Registreringsdato: 30.05.2022
Blå bog (fortsat)
Arno har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
18.12.2013 - 30.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2013 - 30.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2013 - 30.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
17.12.2013 - 30.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Arno Hans Hurup Christiansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2015 som bestyrelsesmedlem ved VORES RENS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S (Nu: BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S) der præsenterede et overskud på 14.389.370' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved VORES RENS HOLDING A/S (Nu: BIOFOS HOLDING A/S) der præsenterede et underskud på 36.378' DKK.
Arno har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 8 år 5 måneder fra 2013 til 2022 hos BIOFOS A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 45.295' DKK (VORES RENS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S (Nu: BIOFOS LYNETTEFÆLLESSKABET A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 11.937' DKK (VORES RENS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S (Nu: BIOFOS SPILDEVANDSCENTER AVEDØRE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.415.793' DKK (VORES RENS HOLDING A/S (Nu: BIOFOS HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 731' DKK (VORES RENS SERVICE A/S (Nu: BIOFOS A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Arno' netværk er Hans Natorp.