Line Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 26. maj 2008 (16 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | OXLAND Consult ApS (Ejer) |
Største overskud: | 3.954' DKK OXLAND HOLDING ApS (Nu: OXLAND Consult ApS) (2019) |
Største underskud: | -2.116' DKK SAVOY HOTEL A/S (2020) |
Største egenkapital: | 6.242' DKK OXLAND HOLDING ApS (Nu: OXLAND Consult ApS) (2019) |
Største gæld: | 5.828' DKK SAVOY HOTEL A/S (2021) |
Flest årsværk: | 16 årsværk hos SAVOY HOTEL A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af OXLAND Consult ApS (16 år 3 måneder) |
Seed: 1297799545
Karrieren som leder startede i 2008 hos OXLAND Consult ApS (tidligere OXLAND HOLDING ApS) i rollen som Ejer, Direktør og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Christian Oxlund at Line Andersen stiftede OXLAND Consult ApS den dag i maj 2008. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Line nu bestreddet i 16 år 3 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 145' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
OXLAND Consult ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ROOMAXE ApS
Via OXLAND Consult ApS -
Corde Invest ApS
Via OXLAND Consult ApS
Direktørposter (1)
-
OXLAND Consult ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.05.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (4)
-
SAVOY HOTEL A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2019
Registreringsdato: 01.05.2019 -
SAVOY HOTEL A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.10.2008
Registreringsdato: 20.10.2008 -
OXLAND HOLDING ApS (Nu: OXLAND Consult ApS) (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 26.05.2008
Registreringsdato: 26.05.2008
Blå bog (fortsat)
Line har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,5% -
Stifter, Ejer og Direktør
26.05.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
14.02.2014 - 20.06.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
20.10.2008 - 01.05.2019
Reel ejer
20.08.2010 - 01.05.2019
Ejerandel: 50%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2019 hvor OXLAND HOLDING ApS (Nu: OXLAND Consult ApS) kunne fremvise et overskud på 3.954' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor OXLAND HOLDING ApS (Nu: OXLAND Consult ApS) kunne fremvise et underskud på 992' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.642' DKK (SAVOY HOTEL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 145' DKK (OXLAND HOLDING ApS (Nu: OXLAND Consult ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.084' DKK (OXLAND HOLDING ApS (Nu: OXLAND Consult ApS)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 64' DKK (Corde Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Line' netværk er Christian Oxlund.