Søren Peter Hjorth-Bolvig
Erhvervsaktiv siden: | 18. mar. 2005 (19 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ANDERSEN MANAGEMENT INTERNATIONAL A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 8.379' DKK BRIDGEIT ApS (Nu: Empact ApS) (2022) |
Største underskud: | -2.550' DKK BRIDGEIT ApS (Nu: Empact ApS) (2015) |
Største egenkapital: | 18.193' DKK Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS (2021-22) |
Største gæld: | 12.089' DKK BRIDGEIT ApS (Nu: Empact ApS) (2022) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos BRIDGEIT ApS (Nu: Empact ApS) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af BOLVIG ApS (17 år 9 måneder) |
Seed: 729031324
Søren Peter Hjorth-Bolvig har bla. gået på Syddansk Universitet - University of Southern Denmark ca. 5 år fra 1990-95.
Det begyndte for alvor dengang i 2005 hos ANDERSEN MANAGEMENT INTERNATIONAL A/S som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Søren Peter Hjorth-Bolvig i 7 måneder, inden stoppet den 1. november 2005.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
BOLVIG ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS
Via BOLVIG ApS -
Empact ApS
Via Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS
Direktørposter (2)
-
Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.12.2021 -
BOLVIG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2006
Bestyrelsesposter (2)
-
Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2021 -
Empact ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.09.2017
Ejendomme (1)
Tidslinje (23)
-
Dato: 27.01.2024
Registreringsdato: 27.01.2024 -
We.Care Health A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021
Navnehistorik (2)
-
27.01.2024 - Aktiv
-
Ukendt - 26.01.2024
Blå bog (fortsat)
Søren har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Gennem en karriere som indtil nu har varet i mere end 18 år 5 måneder, har Søren bla. Arbejdet indenfor områder som Strategy, Business Strategy, Entrepreneurship, Business Development og Management Consulting.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 31,67% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.08.2018 - 18.05.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2016 - 21.12.2016
Bestyrelsesmedlem
22.12.2016 - 21.09.2021
Reel ejer
22.06.2017 - 21.09.2021
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
08.06.2021 - 24.08.2021
Ejerandel: 100%
Søren Peter Hjorth-Bolvig er desuden ejer af holdingselskabet Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS (ejer pt. 31,67%). Gennem holdingselskabet Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS ejes der også andele i Empact ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Peter Hjorth-Bolvig, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Søren Peter Hjorth-Bolvig har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos BRIDGEIT ApS (Nu: Empact ApS) der præsenterede et overskud på 8.379' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem hos BRIDGEIT ApS (Nu: Empact ApS) der præsenterede et underskud på 1.610' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år fra 2017 til i dag hos Empact ApS.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.545' DKK (Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.648' DKK (Holdingselskabet af 1. december 2021 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -257' DKK (Ask4IT ApS (Nu: Amber Project ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Jacob Gliemann Larsen.