Stine Bernt Stryhn
Erhvervsaktiv siden: | 18. jul. 2008 (16 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 16.249' DKK K/S GG 7 (2016) |
Største underskud: | -16.280' DKK AGNITIO A/S (Nu: Bigtincan A/S) (2021-22) |
Største egenkapital: | 16.190' DKK K/S GG 7 (2016) |
Største gæld: | 76.172' DKK K/S GG 12 (2017) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos AGNITIO A/S (Nu: Bigtincan A/S) (2017-18) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af IC-METER ApS (6 år 4 måneder) |
Seed: 1957131315
Det hele startede for alvor en dag i 2008 hos REVIPOINT STATSAUTORISEREDE REVISORER ApS (tidligere REVIPOINT A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Stine Bernt Stryhn i , før stoppet d. 19. juli 2008.
Nu arbejder virksomheden med virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 1.409' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ELJU Invest ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Neran ApS
Via ELJU Invest ApS
Direktørposter (1)
-
ELJU Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2020
Bestyrelsesposter (5)
-
KODIF JYLLAND I ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 24.06.2024 -
KOMPL. PEGNITZ FLUSSUFER IMMOBILIEN - METROPOL NÜRNBERG ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 28.06.2024 -
Neran ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.11.2020 -
Avobaren ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Bestyrelsesmedlem (Likvidator)Indtrådt: 11.05.2023 -
SimpleDK ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2023
Ejendomme (2)
Tidslinje (57)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET LUNDSGADE 9 ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
KOMPL. PEGNITZ FLUSSUFER IMMOBILIEN - METROPOL NÜRNBERG ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2024
Registreringsdato: 28.06.2024 -
KODIF JYLLAND I ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 24.06.2024
Registreringsdato: 24.06.2024
Blå bog (fortsat)
Stine har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
24.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
13.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Stine Bernt Stryhn er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ELJU Invest ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på -102' DKK. Igennem holdingselskabet ELJU Invest ApS har Stine derfor også ejerandele i Neran ApS (10-14.99%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Stine Bernt Stryhn, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Stine Bernt Stryhn har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos SimpleDK ApS der præsenterede et overskud på 1.869' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2020-21 som bestyrelsesmedlem hos AGNITIO A/S (Nu: Bigtincan A/S) der præsenterede et underskud på 12.116' DKK.
Stine har i alt siddet i bestyrelsen hos 30 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 4 måneder fra 2016 til 2022 hos IC-METER ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.869' DKK (SimpleDK ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 3.123' DKK (AGNITIO A/S (Nu: Bigtincan A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.697' DKK (SimpleDK ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på -12.576' DKK (AGNITIO A/S (Nu: Bigtincan A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Stine' netværk er Frank Rossman.