Thomas Møller Rudlang
Erhvervsaktiv siden: | 30. jan. 2006 (18 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | K/S JÆGERVEJ SKJERN (Reel ejer) |
Største overskud: | 3.824' DKK EDC Erhverv Poul Erik Bech/Ibo, Herlev A/S (2022) |
Største underskud: | -2.849' DKK K/S HORSENS OG GØRLEV (2021) |
Største egenkapital: | 11.682' DKK K/S HORSENS OG GØRLEV (2020) |
Største gæld: | 11.541' DKK K/S HORSENS OG GØRLEV (2021) |
Flest årsværk: | 3 årsværk hos EDC Erhverv Poul Erik Bech/Ibo, Herlev A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af K/S JÆGERVEJ SKJERN (18 år 7 måneder) |
Seed: 1585072327
Det hele startede i 2006 ved K/S JÆGERVEJ SKJERN i rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Thomas Møller Rudlang købte en del af virksomheden d. 30. januar 2006 og havde dermed en ejerandel på 20%. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Thomas af: Thomas Bak Nielsen, Jens Møller-Madsen, Morten Lumbye og 3 andre personer. Rollen som Ejer og Bestyrelsesmedlem har Thomas nu bestreddet i 18 år 7 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen udlejning af erhvervsejendomme. Her 18 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsrapport fra 2023 som viste et overskud på 180' DKK.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERVEJ SKJERN ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
KOMPLEMENTARSELSKABET HORSENS OG GØRLEV ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Rudlang Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
K/S JÆGERVEJ SKJERN
Via KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERVEJ SKJERN ApS -
K/S HORSENS OG GØRLEV
Via KOMPLEMENTARSELSKABET HORSENS OG GØRLEV ApS -
EDC Erhverv Poul Erik Bech/Ibo, Herlev A/S
Via Rudlang Holding ApS -
50ft Invest ApS
Via Rudlang Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Rudlang Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2015 -
EDC Erhverv Poul Erik Bech/Ibo, Herlev A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2023
Bestyrelsesposter (4)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERVEJ SKJERN ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.2007 -
K/S JÆGERVEJ SKJERN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.05.2007 -
50ft Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.12.2020 -
EDC Erhverv Poul Erik Bech/Ibo, Herlev A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2015
Ejendomme (2)
Tidslinje (19)
-
K/S HORSENS OG GØRLEV
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2023
Registreringsdato: 26.05.2023 -
KOMPLEMENTARSELSKABET HORSENS OG GØRLEV ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 26.05.2023
Registreringsdato: 26.05.2023 -
EDC Erhverv Poul Erik Bech/Ibo, Herlev A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2023
Registreringsdato: 01.05.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter, Direktør og Ejer
01.07.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.07.2015 - Stadig aktiv
Direktør
01.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% -
Ejer
30.01.2006 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
10.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99%
Thomas Møller Rudlang er indehaver af 3 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• KOMPLEMENTARSELSKABET HORSENS OG GØRLEV ApS (ejer lige nu 12,5%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 603' DKK.
• KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERVEJ SKJERN ApS (ejer lige nu 20%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 603' DKK.
• Rudlang Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 603' DKK.
I de nævnte holdingselskaber finder man i selskabskonstruktionen yderligere 0 holdingselskaber som og , som ikke er personligt ejet.
Se også koncerndiagram for Thomas Møller Rudlang, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Thomas Møller Rudlang har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved EDC Erhverv Poul Erik Bech/Ibo, Herlev A/S der præsenterede et overskud på 3.824' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved K/S HORSENS OG GØRLEV der præsenterede et underskud på 2.849' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 17 år 4 måneder fra 2007 til i dag hos KOMPLEMENTARSELSKABET JÆGERVEJ SKJERN ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.016' DKK (EDC Erhverv Poul Erik Bech/Ibo, Herlev A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1' DKK (50ft Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 9.461' DKK (K/S HORSENS OG GØRLEV).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 103' DKK (50ft Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Bente Holm Hansen.