Alexandra Ravn Birger Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 20. maj 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | BIRGER CHRISTENSEN HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 14.263' DKK BIRGER CHRISTENSEN A/S (2022) |
Største underskud: | -16.346' DKK BIRGER CHRISTENSEN A/S (2020) |
Største egenkapital: | 47.350' DKK BIRGER CHRISTENSEN A/S (2022) |
Største gæld: | 53.710' DKK BIRGER CHRISTENSEN A/S (2014) |
Flest årsværk: | 60 årsværk hos BIRGER CHRISTENSEN A/S (2014) |
Længste aktivitet: | Direktør af ALEXANDRA BIRGER CHRISTENSEN HOLDING ApS (17 år 11 måneder) |
Seed: 847559445
Karrieren som erhvervsaktiv startede i 2005 i BIRGER CHRISTENSEN HOLDING A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Alexandra Ravn Birger Christensen i 1 år 4 måneder, før fratrædelsen d. 27. september 2006.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 27. september 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ALEXANDRA BIRGER CHRISTENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
BIRGER CHRISTENSEN A/S
Via ALEXANDRA BIRGER CHRISTENSEN HOLDING ApS -
Rotate Birger Christensen A/S
Via BIRGER CHRISTENSEN A/S -
Cannari Birger Christensen Holding ApS
Via BIRGER CHRISTENSEN A/S -
Cannari Birger Christensen ApS
Via Cannari Birger Christensen Holding ApS
Direktørposter (1)
-
ALEXANDRA BIRGER CHRISTENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2006
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
BIRGER CHRISTENSEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2011
Registreringsdato: 28.04.2011 -
ALEXANDRA BIRGER CHRISTENSEN HOLDING ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 27.10.2006
Registreringsdato: 27.10.2006 -
ALEXANDRA BIRGER CHRISTENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.10.2006
Registreringsdato: 13.10.2006
Blå bog (fortsat)
Alexandra har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 4 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
13.10.2006 - Stadig aktiv
Ejer
27.10.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2006 - 28.04.2011
Ejer
15.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via ALEXANDRA BIRGER CHRISTENSEN HOLDING ApS -
Bestyrelsesmedlem
20.05.2005 - 27.09.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ALEXANDRA BIRGER CHRISTENSEN HOLDING ApS kunne fremvise et overskud på 1.274' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2020 hvor ALEXANDRA BIRGER CHRISTENSEN HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 356' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 1.274' DKK (ALEXANDRA BIRGER CHRISTENSEN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.880' DKK (BIRGER CHRISTENSEN A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.287' DKK (BIRGER CHRISTENSEN A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.410' DKK (ALEXANDRA BIRGER CHRISTENSEN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Alexandra' netværk er Denise Willenbrack Nørgaard.