Mogens Pugerup Rasmussen
Erhvervsaktiv siden: | 11. maj 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | AAGE MAAGENSEN HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Stifter) |
Største overskud: | 3.840' DKK AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2019-20) |
Største underskud: | Har aldrig leveret et underskud |
Største egenkapital: | 12.076' DKK AAGE MAAGENSEN HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (2021-22) |
Største gæld: | 22.932' DKK AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2022-23) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (12 år 2 måneder) |
Seed: 1977545732
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2005 i AAGE MAAGENSEN HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB i hvervet som Stifter, Bestyrelsesmedlem og Ejer. Denne rolle havde Mogens Pugerup Rasmussen i 15 år 7 måneder, inden stoppet d. 6. januar 2021.
I dag opererer virksomheden indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 206' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
AAGE MAAGENSEN HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Ejerandel: 33.34-49.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
Via AAGE MAAGENSEN HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Ejendomme (2)
Tidslinje (6)
-
AAGE MAAGENSEN HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (33.34-49.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 07.01.2021
Registreringsdato: 07.01.2021 -
AAGE MAAGENSEN HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (33.34-49.99%)
Er ikke længere ejerDato: 06.01.2021
Registreringsdato: 06.01.2021 -
AAGE MAAGENSEN HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.2019
Registreringsdato: 08.11.2019
Blå bog (fortsat)
Mogens har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 4 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.01.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
25.06.2012 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.05.2015 - 01.01.2022
Ejerandel: 22,46% -
Stifter og Bestyrelsesmedlem
25.06.2012 - 08.11.2019
Ejer
27.06.2012 - 06.01.2021
Reel ejer
27.06.2012 - Stadig aktiv
Ejer
07.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99%
Mogens Pugerup Rasmussen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AAGE MAAGENSEN HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (43,48% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 11.987' DKK. Gennem sit holdingselskab AAGE MAAGENSEN HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB har Mogens dermed også andele i AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for Mogens Pugerup Rasmussen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor AAGE MAAGENSEN HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB landede et overskud på 2.920' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 501' DKK (AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 11.987' DKK (AAGE MAAGENSEN HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 1.902' DKK (AAGE MAAGENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB).
En af de forbindelser som går igen i Mogens' netværk er Thomas Henckel.