Svend Kiel Kristensen
Erhvervsaktiv siden: | 11. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | KIPO DENMARK ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.748' DKK PORSHOLDT ANDREASEN A/S. BRØRUP (2016-17) |
Største underskud: | -1.414' DKK PORSHOLDT ANDREASEN A/S. BRØRUP (2020-21) |
Største egenkapital: | 6.267' DKK PORSHOLDT ANDREASEN A/S. BRØRUP (2016-17) |
Største gæld: | 11.333' DKK PORSHOLDT ANDREASEN A/S. BRØRUP (2022-23) |
Flest årsværk: | 31 årsværk hos PORSHOLDT ANDREASEN A/S. BRØRUP (2020-21) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PORSHOLDT ANDREASEN A/S. BRØRUP (7 år 5 måneder) |
Seed: 610213807
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2005 i KIPO DENMARK ApS med titlen som Direktør. Hvervet som Direktør bestred Svend Kiel Kristensen i 1 år 1 måned, før fratrædelsen d. 18. maj 2006.
Virksomheden specialiserede sig dengang indenfor engroshandel med kød og kødprodukter. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 19. januar 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BS Ejendomsselskab ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 50-66.65% -
Home Vejen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (8)
-
BS Ejendomsselskab ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.01.2024
Registreringsdato: 09.01.2024 -
PORSHOLDT ANDREASEN A/S. BRØRUP
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.03.2022
Registreringsdato: 02.03.2022 -
Home Vejen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.03.2022
Registreringsdato: 01.03.2022
Blå bog (fortsat)
Svend har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 11 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
23.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Reel ejer
11.11.2021 - Stadig aktiv
Direktør
01.12.2021 - 09.01.2024
Ejer
01.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2014 - 02.03.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.04.2005 - 18.05.2006
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Svend' netværk er Britt Poder Kristensen.