Henrik Bording
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | PBM HOLDING DANMARK ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 3.568' DKK WS VI A/S (2023) |
Største underskud: | -1.243' DKK WS VI A/S (2016) |
Største egenkapital: | 13.785' DKK WS VI A/S (2023) |
Største gæld: | 28.305' DKK WS VI A/S (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af WS VI A/S (9 år 4 måneder) |
Seed: 1848806222
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2005 hos PBM HOLDING DANMARK ApS som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Henrik Bording i 4 år 8 måneder, inden stoppet den 1. marts 2010.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 1. marts 2010.
Direkte ejede Selskaber (4)
-
WS VI A/S
Ejerandel: 5-9.99% -
Aabenraa, Langebro Komplementar ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Sjællandsk Detail, Hillerød Komplementar ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Gadeberg Centret, Hadsten Komplementar ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
K/S Aabenraa, Langebro
Via Aabenraa, Langebro Komplementar ApS -
K/S Sjællandsk Detail, Hillerød
Via Sjællandsk Detail, Hillerød Komplementar ApS -
K/S Gadeberg Centret, Hadsten
Via Gadeberg Centret, Hadsten Komplementar ApS
Direktørposter (1)
-
Gadeberg Centret, Hadsten Komplementar ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.04.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
K/S Gadeberg Centret, Hadsten
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 07.04.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (17)
-
Gadeberg Centret, Hadsten Komplementar ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.04.2024
Registreringsdato: 07.04.2024 -
K/S Gadeberg Centret, Hadsten (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.04.2024
Registreringsdato: 07.04.2024 -
K/S Gadeberg Centret, Hadsten
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.04.2024
Registreringsdato: 06.04.2024
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Ejer
01.08.2021 - Stadig aktiv
Direktør
07.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor WS VI A/S fremviste et overskud på 3.568' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2016 hvor WS VI A/S fremviste et underskud på 1.243' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 3.568' DKK (WS VI A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 13.785' DKK (WS VI A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 43' DKK (Gadeberg Centret, Hadsten Komplementar ApS).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jens Vilhelm Birkedal Balslev.