Rune Blæsbjerg
Erhvervsaktiv siden: | 16. maj 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | WINDCARE ApS (Direktør) |
Største overskud: | 44.474' DKK JYSK ENTREPRISE ApS (Nu: AAASE CAPITAL HOLDING ApS) (2018) |
Største underskud: | -34.666' DKK Windspace Group ApS (2022) |
Største egenkapital: | 93.684' DKK Windspace Group ApS (2021) |
Største gæld: | 58.479' DKK WS GABIN A/S (2017) |
Flest årsværk: | 52 årsværk hos DAN-COLOR A/S (Nu: VILAK.DK-THEM A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af WINDCARE HOLDING ApS (19 år 4 måneder) |
Seed: 126878252
Det hele startede i 2005 ved WINDCARE ApS i rollen som Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem. Rollen som Direktør bestred Rune Blæsbjerg i 15 år 6 måneder, før stoppet den 7. december 2020.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor fremstilling af vindmøller og dele hertil. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 som viste et overskud på 144' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 29. juni 2021.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
WINDCARE HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (14)
-
WS POLEN VIND ApS
Via WINDCARE HOLDING ApS -
Monza Group ApS
Via WINDCARE HOLDING ApS -
Paradis Invest ApS
Via WINDCARE HOLDING ApS -
GnsSolution ApS
Via WINDCARE HOLDING ApS -
MadeOrganic ApS
Via WINDCARE HOLDING ApS -
Stiftsvej ApS
Via WINDCARE HOLDING ApS -
Windspace Group ApS
Via WINDCARE HOLDING ApS -
Elysium Nordic ApS
Via Windspace Group ApS -
WINDSPACE A/S
Via Windspace Group ApS -
WS PIA ApS
Via WINDSPACE A/S -
WS Croatia ApS
Via WINDSPACE A/S -
Windspace DK1 ApS
Via WINDSPACE A/S -
Windspace DK2 ApS
Via WINDSPACE A/S -
Windspace DK3 ApS
Via WINDSPACE A/S
Direktørposter (6)
-
GnsSolution ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2020 -
Windspace Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.09.2021 -
WINDCARE HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.05.2005 -
WS Croatia ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.09.2022 -
MadeOrganic ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.11.2020 -
Monza Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.09.2016
Bestyrelsesposter (13)
-
Windspace DK3 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.10.2023 -
Windspace DK2 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.10.2023 -
WINDSPACE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.10.2014 -
VILAK.DK-THEM A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2021 -
WS PIA ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.12.2020 -
WS VI A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.06.2015 -
DAN-COLOR INVEST A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.06.2021 -
Paradis Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.07.2020 -
Hansen og Blæsbjerg Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.08.2019 -
VILAK.DK-SKJERN A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.08.2019 -
Windspace DK1 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.10.2023 -
Elysium Nordic ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2019 -
WS POLEN VIND ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 15.05.2020
Ejendomme (1)
Tidslinje (53)
-
RB Real Estate ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.06.2024
Registreringsdato: 20.06.2024 -
RB Real Estate ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023 -
RB Real Estate ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023
Blå bog (fortsat)
Rune har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig erhvervsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
23.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,33% -
Bestyrelsesmedlem og Reel ejer
23.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,33% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
16.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 26,33% -
Direktør og Ejer
07.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66.66-89.99% Via WINDSPACE A/S -
Reel ejer og Direktør
27.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Rune Blæsbjerg er også ejer af 2 holdingselskaber Windspace Group ApS (22,22%) og WS POLEN VIND ApS (22,7%).
Du kan også se koncerndiagram for Rune Blæsbjerg, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Rune Blæsbjerg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem ved WINDSPACE A/S der præsenterede et overskud på 27.588' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved Elysium Nordic ApS der præsenterede et underskud på 14.638' DKK.
Rune har i alt siddet i bestyrelsen hos 23 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 13 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 10 måneder fra 2014 til i dag hos WINDSPACE A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.924' DKK (WS GABIN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 14.638' DKK (Elysium Nordic ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 52.710' DKK (WINDSPACE A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -11.191' DKK (Elysium Nordic ApS).
En af de forbindelser som går igen i Rune' netværk er Jens Elton Andersen.