Frank Stuer-Lauridsen
Erhvervsaktiv siden: | 2. dec. 2007 (16 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | LITEHAUZ HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.863' DKK MARHAZ ApS (2020) |
Største underskud: | -4.090' DKK BALLAST WATER MONITORING A/S (2020) |
Største egenkapital: | 2.604' DKK BALLAST WATER MONITORING A/S (2018) |
Største gæld: | 10.643' DKK BALLAST WATER MONITORING A/S (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos LITEHAUZ ApS (2015) |
Længste aktivitet: | Ejer af LITEHAUZ HOLDING ApS (16 år 9 måneder) |
Seed: 413522847
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2007 hos LITEHAUZ HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Frank Stuer-Lauridsen og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Titlen som Ejer, Direktør og Stifter har Frank nu besiddet i 16 år 9 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Her mere end 16 år senere er virksomheden stadig aktiv og seneste regnskab fra 2023 viste et overskud på 101' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
LITEHAUZ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
LITEHAUZ ApS
Via LITEHAUZ HOLDING ApS -
BALLAST WATER MONITORING A/S
Via LITEHAUZ HOLDING ApS -
MARHAZ ApS
Via LITEHAUZ HOLDING ApS -
HullROVER ApS
Via LITEHAUZ HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
MARHAZ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.06.2018 -
LITEHAUZ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.12.2007 -
LITEHAUZ ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.12.2007 -
HullROVER ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.05.2022
Bestyrelsesposter (1)
-
HullROVER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.05.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (12)
-
HullROVER ApS
Tilknyttet som direktørDato: 04.05.2022
Registreringsdato: 04.05.2022 -
HullROVER ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 04.05.2022
Registreringsdato: 04.05.2022 -
BALLAST WATER MONITORING A/S
Fratrådt som direktørDato: 30.09.2020
Registreringsdato: 30.09.2020
Blå bog (fortsat)
Frank har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør, Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
04.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 52% -
Direktør og Reel ejer
04.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Direktør og Reel ejer
07.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Ejer og Direktør
02.12.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
28.08.2013 - 08.06.2016
Bestyrelsesmedlem
28.08.2013 - 09.06.2016
Direktør
09.06.2016 - 30.09.2020
Ejer
30.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 5-9.99% Via LITEHAUZ HOLDING ApS
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor MARHAZ ApS landede et overskud på 1.863' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor BALLAST WATER MONITORING A/S landede et underskud på 4.090' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 242' DKK (MARHAZ ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 615' DKK (HullROVER ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.484' DKK (LITEHAUZ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -533' DKK (HullROVER ApS).
En af de forbindelser som går igen i Frank' netværk er Svend Boes Overgaard.