Marlene Kramme Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 8. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hou Brugsforening A.m.b.a (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 869' DKK HOU BRUGSFORENING (Nu: Hou Brugsforening A.m.b.a) (2020) |
Største underskud: | -1.196' DKK HOU BRUGSFORENING (Nu: Hou Brugsforening A.m.b.a) (2022) |
Største egenkapital: | 6.465' DKK HOU BRUGSFORENING (Nu: Hou Brugsforening A.m.b.a) (2015) |
Største gæld: | 15.175' DKK HOU BRUGSFORENING (Nu: Hou Brugsforening A.m.b.a) (2017) |
Flest årsværk: | 14 årsværk hos HOU BRUGSFORENING (Nu: Hou Brugsforening A.m.b.a) (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Hou Brugsforening A.m.b.a (1 år 11 måneder) |
Seed: 1578023494
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2005 i Hou Brugsforening A.m.b.a (tidligere HOU BRUGSFORENING) i rollen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Marlene Kramme Christensen i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 23. marts 2007.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor købmænd og døgnkiosker. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 149' DKK.
Tidslinje (2)
-
HOU BRUGSFORENING (Nu: Hou Brugsforening A.m.b.a)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 23.03.2007
Registreringsdato: 23.03.2007 -
HOU BRUGSFORENING (Nu: Hou Brugsforening A.m.b.a)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.04.2005
Registreringsdato: 08.04.2005
Blå bog (fortsat)
Marlene har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 3 år 9 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
26.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
08.04.2005 - 23.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab