Jørgen Appel Kelkjær
Erhvervsaktiv siden: | 6. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | VIMINCO A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 76.766' DKK MEDIQ DANMARK A/S (2021) |
Største underskud: | -104.345' DKK VIMINCO A/S (2022) |
Største egenkapital: | 739.803' DKK K.V. TJELLESEN A/S (Nu: TJELLESEN MAX JENNE A/S) (2021-22) |
Største gæld: | 1.062.619' DKK K.V. TJELLESEN A/S (Nu: TJELLESEN MAX JENNE A/S) (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mergelsø ApS (8 år 1 måned) |
Seed: 294271620
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2005 i VIMINCO A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Appel Kelkjær i 1 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 28. december 2006.
I dag arbejder virksomheden med fremstilling af farmaceutiske præparater. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 82.245' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Bo Ramlyng Design ApS
Ejerandel: 10-14.99% -
Mergelsø ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
Mergelsø ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.08.2016
Bestyrelsesposter (4)
-
LH Project Management A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 12.09.2023 -
RH ARKITEKTER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.06.2018 -
Kopenhagen Konsulting A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 23.11.2023 -
Adversus A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (67)
-
Kopenhagen Konsulting A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.11.2023
Registreringsdato: 23.11.2023 -
HRH Consulting A/S (Nu: LH Project Management A/S) (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.09.2023
Registreringsdato: 12.09.2023 -
Web Sundhed ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 10.05.2023
Registreringsdato: 10.05.2023
Blå bog (fortsat)
Jørgen har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 7 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.09.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
31.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Stifter, Direktør og Ejer
15.08.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Bestyrelsesmedlem
12.04.2021 - 10.05.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Jørgen Appel Kelkjær har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i MEDIQ DANMARK A/S der præsenterede et overskud på 37.592' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem i MEDIQ HOLDING DANMARK ApS der præsenterede et underskud på 57.046' DKK.
Jørgen har i alt siddet i bestyrelsen hos 22 forskellige selskaber (heraf 14 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 3 måneder fra 2018 til i dag hos RH ARKITEKTER A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 63.698' DKK (MEDIQ DANMARK A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 82.245' DKK (VIMINCO A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 179.611' DKK (MEDIQ DANMARK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -55.779' DKK (VIMINCO A/S).
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Bo Ramlyng.