Troels Bertelsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. sep. 2008 (16 år) |
Karrieren startede hos: | EJSING LANDSBYLAUG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Troels Bertelsen (7 år 5 måneder) |
Seed: 1613558534
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 2008 hos EJSING LANDSBYLAUG ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Troels Bertelsen i 5 år 6 måneder, inden stoppet den 12. marts 2014.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2016 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 4. april 2016.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
I/S RIMMERHUSE PUMPELAG
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Troels Bertelsen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (5)
Tidslinje (4)
-
I/S RIMMERHUSE PUMPELAG (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 26.01.2023
Registreringsdato: 26.01.2023 -
Troels Bertelsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.04.2017
Registreringsdato: 01.04.2017 -
EJSING LANDSBYLAUG ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.03.2014
Registreringsdato: 12.03.2014
Blå bog (fortsat)
Troels har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 11 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2018 - Stadig aktiv
Ejer
26.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.09.2008 - 12.03.2014
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Troels' netværk er Jens Peder Mygind.