Poul Strøh Klitgaard Christensen
Karrieren startede hos: | THERMEX SCANDINAVIA A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 27.584' DKK THERMEX SCANDINAVIA A/S (2021) |
Største underskud: | -684' DKK THERMEX EJENDOMME A/S (2016) |
Største egenkapital: | 88.623' DKK THERMEX HOLDING A/S (2022) |
Største gæld: | 30.754' DKK THERMEX SCANDINAVIA A/S (2020) |
Seed: 1686847293
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor for længe siden i THERMEX SCANDINAVIA A/S (tidligere THORKILD CHRISTENSEN VENTILATION A/S) som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Poul Strøh Klitgaard Christensen i 34 år 4 måneder, inden stoppet d. 6. maj 1998.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen engroshandel med hårde hvidevarer. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 10.688' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THORKILDSMINDE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
THERMEX HOLDING A/S
Via THORKILDSMINDE ApS -
THERMEX SCANDINAVIA A/S
Via THERMEX HOLDING A/S -
EJENDOMSSELSKABET FARØVEJ 30 A/S
Via THERMEX HOLDING A/S -
THERMEX EJENDOMME A/S
Via THERMEX HOLDING A/S -
ORANGE GARDEN ApS
Via THERMEX EJENDOMME A/S
Direktørposter (3)
-
THORKILDSMINDE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.03.2011 -
ORANGE GARDEN ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.01.2007 -
THERMEX EJENDOMME A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.12.2005
Bestyrelsesposter (4)
-
EJENDOMSSELSKABET FARØVEJ 30 A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2023 -
THERMEX SCANDINAVIA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2023 -
THERMEX HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 25.05.2023 -
THERMEX EJENDOMME A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.09.2005
Tidslinje (38)
-
EJENDOMSSELSKABET FARØVEJ 30 A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
THERMEX HOLDING A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023 -
THERMEX SCANDINAVIA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.05.2023
Registreringsdato: 25.05.2023
Blå bog (fortsat)
Poul har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 55 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
21.09.2005 - Stadig aktiv
Direktør
14.12.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.02.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
30.11.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.05.2013 - 08.05.2019
Bestyrelsesmedlem
09.05.2019 - 20.05.2021
Bestyrelsesmedlem
21.05.2021 - 24.05.2023
Bestyrelsesmedlem
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Reel ejer
01.11.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.05.2013 - 18.05.2017
Bestyrelsesmedlem
19.05.2017 - 08.05.2019
Bestyrelsesmedlem
09.05.2019 - 24.05.2023
Bestyrelsesmedlem
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Bestyrelsesmedlem
01.01.1964 - 06.05.1998
Reel ejer
01.11.2011 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
31.05.2013 - 22.05.2016
Bestyrelsesmedlem
23.05.2016 - 18.05.2017
Bestyrelsesmedlem
19.05.2017 - 08.05.2019
Bestyrelsesmedlem
09.05.2019 - 20.05.2021
Bestyrelsesmedlem
21.05.2021 - 24.05.2023
Bestyrelsesmedlem
25.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33%
Poul Strøh Klitgaard Christensen er desuden ejer af i alt 2 holdingselskaber ORANGE GARDEN ApS (22,22%) & THERMEX HOLDING A/S (22,22%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Poul Strøh Klitgaard Christensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Poul Strøh Klitgaard Christensen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i THERMEX SCANDINAVIA A/S der præsenterede et overskud på 27.584' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem i THERMEX EJENDOMME A/S der præsenterede et underskud på 684' DKK.
Poul har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 34 år 4 måneder fra 1964 til 1998 hos THERMEX SCANDINAVIA A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 10.688' DKK (THERMEX SCANDINAVIA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 211' DKK (THERMEX EJENDOMME A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 87.750' DKK (THERMEX HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 4.996' DKK (EJENDOMSSELSKABET FARØVEJ 30 A/S).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Carl Christian Klitgaard.