Jette Grabow
Erhvervsaktiv siden: | 21. apr. 2005 (19 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | MT Højgaard Danmark A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 370.200' DKK MT HØJGAARD A/S (Nu: MT Højgaard Danmark A/S) (2015) |
Største underskud: | -1.791.004' DKK BABCOCK & WILCOX VØLUND A/S (Nu: BABCOCK & WILCOX A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 998.900' DKK MT HØJGAARD A/S (Nu: MT Højgaard Danmark A/S) (2015) |
Største gæld: | 4.309.118' DKK BABCOCK & WILCOX VØLUND A/S (Nu: BABCOCK & WILCOX A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af JBH Gruppen A/S (5 år 5 måneder) |
Seed: 2054785777
Det hele begyndte den dag i 2005 ved MT Højgaard Danmark A/S (tidligere MT HØJGAARD A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Jette Grabow i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen den 7. marts 2008.
I dag opererer virksomheden indenfor opførelse af bygninger. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 272.000' DKK.
Direktørposter (1)
-
Supply Group ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.10.2023
Bestyrelsesposter (3)
-
JBH Gruppen A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.04.2019 -
HUSTØMRERNE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 22.05.2023 -
BRØNDUM GRØNLAND A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 29.07.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (42)
-
Konsortium NCC - Brøndum I/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2023
Registreringsdato: 30.10.2023 -
HNB Fjernvarme I/S (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.10.2023
Registreringsdato: 30.10.2023 -
Supply Group ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.10.2023
Registreringsdato: 17.10.2023
Blå bog (fortsat)
Jette har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
06.10.2023 - Stadig aktiv
Direktør
17.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
22.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.01.2023 - 18.06.2023
Bestyrelsesmedlem
19.06.2023 - 30.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
12.12.2022 - 18.06.2023
Bestyrelsesmedlem
19.06.2023 - 30.10.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Jette Grabow har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved A/S BOLIGBETON der præsenterede et overskud på 89.122' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem ved BRØNDUM GRØNLAND A/S der præsenterede et underskud på 43.916' DKK.
Jette har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 5 måneder fra 2019 til i dag hos JBH Gruppen A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 272.000' DKK (MT HØJGAARD A/S (Nu: MT Højgaard Danmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 189.193' DKK (BABCOCK & WILCOX VØLUND A/S (Nu: BABCOCK & WILCOX A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 898.000' DKK (MT HØJGAARD A/S (Nu: MT Højgaard Danmark A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -259.286' DKK (BABCOCK & WILCOX VØLUND A/S (Nu: BABCOCK & WILCOX A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Jette' netværk er Asger Brøndum.