Birte Flæng Møller
Erhvervsaktiv siden: | 23. nov. 2010 (13 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | DANSK FOLKEFERIE FONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 89.122' DKK A/S BOLIGBETON (2020) |
Største underskud: | -31.863' DKK HUSTØMRERNE A/S (2022) |
Største egenkapital: | 476.796' DKK JBH Gruppen A/S (2023) |
Største gæld: | 1.064.660' DKK EJENDOMSAKTIESELSKABET ILLUUT (2019) |
Flest årsværk: | 499 årsværk hos JORTON A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af DANSK FOLKEFERIE FONDEN (13 år 9 måneder) |
Seed: 401259948
Det startede for alvor en dag i 2010 ved DANSK FOLKEFERIE FONDEN med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem har Birte Flæng Møller nu bestreddet i 13 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Nu arbejder virksomheden med ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 875' DKK.
Direktørposter (1)
-
JBH Gruppen A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2020
Bestyrelsesposter (8)
-
JORTON A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2020 -
KK-FONDEN
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.07.2022 -
FONDEN LO-SKOLEN HELSINGØR
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.05.2023 -
HUSTØMRERNE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2020 -
A/S BOLIGBETON
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 10.07.2020 -
DANSK FOLKEFERIE FONDEN
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.11.2010 -
Fonden Kadetten
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2023 -
den kooperative fond
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.12.2018
Ejendomme (2)
Tidslinje (27)
-
Konsulenthuset KANT ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.09.2024
Registreringsdato: 07.09.2024 -
Fonden Kadetten
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.07.2023
Registreringsdato: 01.07.2023 -
Fonden Kadetten (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023
Blå bog (fortsat)
Birte har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
11.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
10.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
30.06.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Birte Flæng Møller har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2020 som bestyrelsesmedlem ved A/S BOLIGBETON der præsenterede et overskud på 89.122' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem ved HUSTØMRERNE A/S der præsenterede et underskud på 31.863' DKK.
Birte har i alt siddet i bestyrelsen hos 16 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 13 år 9 måneder fra 2010 til i dag hos DANSK FOLKEFERIE FONDEN.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 61.335' DKK (A/S BOLIGBETON).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 5.750' DKK (FONDEN LO-SKOLEN HELSINGØR).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 476.796' DKK (JBH Gruppen A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -172' DKK (Konsulenthuset KANT ApS).
En af de forbindelser som går igen i Birte' netværk er Claus Berner Nielsen.