Peter Hauge Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. jun. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 18.916' DKK Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark (2016) |
Største underskud: | -11.160' DKK Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark (2020) |
Største egenkapital: | 83.289' DKK Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark (2019) |
Største gæld: | 177.166' DKK Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark (2014) |
Flest årsværk: | 143 årsværk hos Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark (2019) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark (10 år 7 måneder) |
Seed: 1960946549
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 i Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Peter Hauge Madsen i 10 år 7 måneder, inden stoppet d. 25. februar 2016.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen religiøse institutioner og foreninger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 914' DKK.
Ejendomme (2)
Tidslinje (2)
-
Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.02.2016
Registreringsdato: 25.02.2016 -
Kirkelig Forening for Den Indre Mission i Danmark
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2005
Registreringsdato: 28.06.2005
Blå bog (fortsat)
Peter har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
20.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
20.06.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Bestyrelsesmedlem
28.06.2005 - 25.02.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Svend Wraae Pedersen.