Celine Emilie Gaelle Claudon
Erhvervsaktiv siden: | 9. dec. 2013 (10 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY EMPLOYEE ApS (Ejer) |
Største overskud: | 22.741' DKK Dansk Demetra ApS (2023) |
Største underskud: | -1.041' DKK INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY EMPLOYEE ApS (2020) |
Største egenkapital: | 968.100' DKK Dansk Demetra ApS (2023) |
Største gæld: | 4.693' DKK Dansk Demetra ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY EMPLOYEE ApS (10 år 9 måneder) |
Seed: 1408701850
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2013 ved INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY EMPLOYEE ApS som Ejer. Celine Emilie Gaelle Claudon købte en andel af virksomheden den 9. december 2013 og havde en andel på 5-9.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Celine af: Anders Thykjær Pagh, Steen Villemoes, Kelly Moran Druege og 3 andre personer. Rollen som Ejer har Celine nu besiddet i 10 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen investeringsselskaber. Her 10 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 10.042' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY EMPLOYEE ApS
Ejerandel: 5-9.99%
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY HOLDING A/S
Via INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY EMPLOYEE ApS -
IWC INVESTMENT PARTNERS A/S
Via INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY HOLDING A/S -
INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY ApS
Via INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY HOLDING A/S -
IETP III CIV K/S
Via INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY ApS
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
ITP I Brazil Holding II GP ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
ITP I Brazil Holding I GP ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
ITP II Brazil Holding I GP ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024
Blå bog (fortsat)
Celine har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 10 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
06.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
25.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
25.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
25.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Celine Emilie Gaelle Claudon er desuden ejer af i alt 2 holdingselskaber ITP I Brazil Holding II K/S (Er reel ejer som udpeget daglig ledelse) og IWC TIMBERLAND PARTNERS I K/S (Er reel ejer som udpeget daglig ledelse).
Udforsk også koncerndiagram for Celine Emilie Gaelle Claudon, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor Dansk Demetra ApS fremviste et overskud på 17.524' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor INTERNATIONAL WOODLAND COMPANY EMPLOYEE ApS fremviste et underskud på 1.041' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 22.741' DKK (Dansk Demetra ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 21' DKK (ITP I Brazil Holding I GP ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 968.100' DKK (Dansk Demetra ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 31' DKK (IWC Evergreen III GP ApS).
En af de forbindelser som går igen i Celine' netværk er Henrik Lundqvist.