Jens Møhring Madsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. apr. 2008 (16 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | TINA OG JENS MØHRING HOLDING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 401' DKK DEN GAMLE KRO A/S (Nu: Aktieselskabet af 4. april 2020) (2014-15) |
Største underskud: | -898' DKK TINA OG JENS MØHRING HOLDING ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 1.693' DKK DEN GAMLE KRO A/S (Nu: Aktieselskabet af 4. april 2020) (2014-15) |
Største gæld: | 2.408' DKK DEN GAMLE KRO A/S (Nu: Aktieselskabet af 4. april 2020) (2017-18) |
Flest årsværk: | 33 årsværk hos DEN GAMLE KRO A/S (Nu: Aktieselskabet af 4. april 2020) (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af TINA OG JENS MØHRING HOLDING ApS (16 år 5 måneder) |
Seed: 1747398379
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2008 i TINA OG JENS MØHRING HOLDING ApS i hvervet som Direktør, Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Tina Madsen at Jens Møhring Madsen stiftede TINA OG JENS MØHRING HOLDING ApS den dag i april 2008. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Jens nu besiddet i 10 år 7 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 10 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2022-23 viste et overskud på 8' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
TINA OG JENS MØHRING HOLDING ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Aktieselskabet af 4. april 2020 UNDER KONKURS
Via TINA OG JENS MØHRING HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
TINA OG JENS MØHRING HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
DEN GAMLE KRO A/S (Nu: Aktieselskabet af 4. april 2020)
Fratrådt som direktørDato: 17.04.2020
Registreringsdato: 17.04.2020 -
TINA OG JENS MØHRING HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 20.12.2018
Registreringsdato: 20.12.2018 -
TINA OG JENS MØHRING HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2018
Registreringsdato: 01.12.2018
Blå bog (fortsat)
Jens har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.04.2008 - 17.04.2020
Reel ejer
01.04.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
01.04.2008 - 01.12.2018
Ejer
01.04.2008 - Stadig aktiv
Direktør
20.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Jens Møhring Madsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn TINA OG JENS MØHRING HOLDING ApS (50% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -484' DKK. Gennem sit holdingselskab TINA OG JENS MØHRING HOLDING ApS har Jens dermed også andele i Aktieselskabet af 4. april 2020 (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Jens Møhring Madsen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2014-15 hvor DEN GAMLE KRO A/S (Nu: Aktieselskabet af 4. april 2020) landede et overskud på 401' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019-20 hvor TINA OG JENS MØHRING HOLDING ApS landede et underskud på 898' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Tina Madsen.