Eva Fischer Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Green Line Investment A/S (Ejer) |
Største overskud: | 74.804' DKK BRUNATA A/S (2023) |
Største underskud: | -21.633' DKK BRUNATA INTERNATIONAL A/S (Nu: Green Line Investment A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 232.015' DKK Brunata International Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 126.071' DKK BRUNATA A/S (2021) |
Flest årsværk: | 478 årsværk hos BRUNATA INTERNATIONAL A/S (Nu: Green Line Investment A/S) (2013-14) |
Længste aktivitet: | Ejer af EFH HOLDING ApS (19 år 4 måneder) |
Seed: 776758217
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2003 i Green Line Investment A/S (tidligere BRUNATA INTERNATIONAL A/S) som Ejer og Bestyrelsesmedlem. Eva Fischer Hansen købte en andel af virksomheden den 1. januar 2003 og havde en andel på 15-19.99%. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Eva af: Carl Christian Fischer Trollo, Jens Peter Fischer Hansen, Klavs Fischer Hansen og Ane Fischer Rasmussen. Hvervet som Ejer og Bestyrelsesmedlem havde Eva i 16 år 4 måneder, inden stoppet d. 29. maj 2019.
Virksomheden arbejdede indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 5 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsregnskab fra 2017-18 kunne fremvise et overskud på 6.955' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 29. maj 2019.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
EFH HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Eva Fischer Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (4)
-
ENS Holding ApS
Via Eva Fischer Holding ApS -
Petersen & Partners Private Credit A/S
Via ENS Holding ApS -
Balance2Perform ApS
Via ENS Holding ApS -
Gammeltofte ApS
Via ENS Holding ApS
Direktørposter (4)
-
EFH HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.12.2018 -
ENS Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2019 -
Holdingselskabet af 20. december 2019 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2019 -
Eva Fischer Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.08.2024 Ny
Bestyrelsesposter (2)
-
Balance2Perform ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 13.11.2020 -
Gnistfonden for Unge
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.12.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (48)
-
Holdingselskabet af 23. juli 2024 ApS (66.66-89.99%)
Er ikke længere ejerDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Eva Fischer Holding ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
Holdingselskabet af 23. juli 2024 ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024
Blå bog (fortsat)
Eva har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
20.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
23.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Direktør
14.08.2024 - 20.08.2024
Ejerandel: 66.66-89.99% -
Ejer
29.05.2019 - 14.08.2024
Reel ejer og Direktør
29.05.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,67%
Eva Fischer Hansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Eva Fischer Holding ApS (100% ejerskab). I samme organisation finder man også holdingselskabet ENS Holding ApS (66,67%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Eva Fischer Hansen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Eva Fischer Hansen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017-18 som bestyrelsesmedlem i BRUNATA A/S der præsenterede et overskud på 37.556' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i BRUNATA INTERNATIONAL A/S (Nu: Green Line Investment A/S) der præsenterede et underskud på 21.633' DKK.
Eva har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år fra 2005 til 2016 hos EJENDOMSSELSKABET VESTERLUNDVEJ A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 74.804' DKK (BRUNATA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.280' DKK (Selskabet af 13. november 2020 ApS (Nu: Balance2Perform ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 232.015' DKK (Brunata International Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -15.645' DKK (Selskabet af 13. november 2020 ApS (Nu: Balance2Perform ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Eva' netværk er Silje Bo Fischer Nielsen.