Hanne Laursen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2005 (19 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | VEJLEFJORD-FONDEN (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 23.121' DKK VEJLEFJORD-FONDEN (2022) |
Største underskud: | -68' DKK RUBTEC A/S (2013-14) |
Største egenkapital: | 121.650' DKK VEJLEFJORD-FONDEN (2023) |
Største gæld: | 18.322' DKK RUBTEC A/S (2019-20) |
Flest årsværk: | 9 årsværk hos RUBTEC A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af RUBTEC A/S (15 år 11 måneder) |
Seed: 908306330
Det hele begyndte den dag i 2005 i VEJLEFJORD-FONDEN i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Hanne Laursen i 2 år 2 måneder, inden stoppet d. 16. marts 2007.
Nu opererer virksomheden indenfor døgninstitutioner for personer med psykiske handicap. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 viste et overskud på 19.261' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
RUBTEC A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.10.2008
Tidslinje (3)
-
RUBTEC A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.10.2008
Registreringsdato: 23.10.2008 -
VEJLEFJORD-FONDEN
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.03.2007
Registreringsdato: 16.03.2007 -
VEJLEFJORD-FONDEN
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.01.2005
Registreringsdato: 01.01.2005
Blå bog (fortsat)
Hanne har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 18 år 1 måned.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.10.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2005 - 16.03.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Hanne Laursen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem i RUBTEC A/S der præsenterede et overskud på 5.492' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem i RUBTEC A/S der præsenterede et underskud på 68' DKK.
Hanne har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 15 år 11 måneder fra 2008 til i dag hos RUBTEC A/S.
En af de forbindelser som går igen i Hanne' netværk er Claus Skousen Laursen.