Torben Tørnqvist
Karrieren startede hos: | FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 21.076' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2023) |
Største underskud: | -36.901' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2022) |
Største egenkapital: | 357.878' DKK FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2021) |
Største gæld: | 37.532' DKK Ø/strøm A/S (2022) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING (2014) |
Seed: 2053686531
Der er umiddelbart ikke meget erhvervsaktivitet forbundet med Torben Tørnqvist. Første gang Torben var registreret som aktiv erhvervsdrivende hos Erhvervs og Selskabsstyrelsen var tilbage i 1969 hos FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Torben Tørnqvist i 51 år 10 måneder, inden stoppet den 24. februar 2021.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen ikke-finansielle hovedsæders virksomhed. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 21.076' DKK.
Ejendomme (1)
Tidslinje (34)
-
FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
VEKSEL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023 -
LEF VIND 2 ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.12.2023
Registreringsdato: 20.12.2023
Blå bog (fortsat)
Torben har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har i alt varet 55 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.03.1969 - 24.02.2021
Bestyrelsesmedlem
25.02.2021 - 29.06.2023
Bestyrelsesmedlem
30.06.2023 - 25.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
04.03.2022 - 15.03.2024
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2011 - 28.06.2021
Bestyrelsesmedlem
29.06.2021 - 29.06.2023
Bestyrelsesmedlem
30.06.2023 - 20.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
11.04.2011 - 28.06.2021
Bestyrelsesmedlem
29.06.2021 - 29.06.2023
Bestyrelsesmedlem
30.06.2023 - 20.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
04.07.2006 - 28.06.2021
Bestyrelsesmedlem
29.06.2021 - 29.06.2023
Bestyrelsesmedlem
30.06.2023 - 20.12.2023
Ejerandel: Intet ejerskab
Torben Tørnqvist har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING der præsenterede et overskud på 21.076' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING der præsenterede et underskud på 36.901' DKK.
Torben har i alt siddet i bestyrelsen hos 17 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 51 år 10 måneder fra 1969 til 2021 hos FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 21.076' DKK (FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 133' DKK (Ø/strøm A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 341.045' DKK (FONDEN LANGELANDS ELFORSYNING).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 391' DKK (LEF VIND 1 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Torben' netværk er Lars Birk Rasmussen.