Thomas Bo Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 9. okt. 2008 (15 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 710' DKK INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S (2020) |
Største underskud: | -773' DKK INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S (2022) |
Største egenkapital: | 2.674' DKK INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S (2021) |
Største gæld: | 767' DKK INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S (2020) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S (2 år 8 måneder) |
Seed: 240574391
Det hele startede i 2008 hos INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Thomas Bo Østergaard i 2 år 8 måneder, før stoppet d. 30. juni 2011.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden undervisning i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et underskud på 377' DKK.
Tidslinje (4)
-
Nakskov Revyen FMBA
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2023
Registreringsdato: 28.06.2023 -
Nakskov Revyen FMBA
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.07.2021
Registreringsdato: 11.07.2021 -
INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2011
Registreringsdato: 30.06.2011
Blå bog (fortsat)
Thomas har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 5 år 11 måneder.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.05.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
11.07.2021 - 28.06.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
09.10.2008 - 30.06.2011
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Bo Østergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos Nakskov Revyen FMBA der præsenterede et overskud på 28' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos Nakskov Revyen FMBA der præsenterede et underskud på 24' DKK.
Thomas har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 8 måneder fra 2008 til 2011 hos INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 28' DKK (Nakskov Revyen FMBA).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 377' DKK (INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.829' DKK (INTERNATIONAL WIND ACADEMY LOLLAND A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -26' DKK (Nakskov Revyen FMBA).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Jan Lyngby Sørensen.