Claus Bastrup Bertelsen
Erhvervsaktiv siden: | 28. apr. 2005 (19 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | FCM INVEST A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 109.817' DKK FC MIDTJYLLAND A/S (2022-23) |
Største underskud: | -64.683' DKK FC MIDTJYLLAND A/S (Nu: FCM HOLDING A/S) (2014-15) |
Største egenkapital: | 398.020' DKK FC MIDTJYLLAND A/S (2022-23) |
Største gæld: | 170.969' DKK FC MIDTJYLLAND A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 121 årsværk hos FC MIDTJYLLAND A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af BB & CO. 2010 ApS (9 år 11 måneder) |
Seed: 1551226579
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2005 ved FCM INVEST A/S som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Claus Bastrup Bertelsen i 2 år 10 måneder, før fratrædelsen den 5. marts 2008.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 27. juni 2008.
Ejendomme (2)
Tidslinje (44)
-
BB & CO. 2010 ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.12.2020
Registreringsdato: 09.12.2020 -
BB & CO. 2010 ApS
Fratrådt som direktørDato: 09.12.2020
Registreringsdato: 09.12.2020 -
FCM HÅNDBOLD A/S (Nu: Ikast Håndbold A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 20.11.2019
Registreringsdato: 20.11.2019
Blå bog (fortsat)
Claus har været engageret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
22.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Direktør og Ejer
27.12.2010 - 09.12.2020
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
02.12.2008 - 01.09.2010
Bestyrelsesmedlem
01.07.2012 - 20.11.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
14.01.2015 - 03.10.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.01.2012 - 10.09.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Bastrup Bertelsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved X&CO A/S (Nu: Digital Group Herning ApS) der præsenterede et overskud på 1.672' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem ved X&CO A/S (Nu: Digital Group Herning ApS) der præsenterede et underskud på 8.549' DKK.
Claus har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 7 år 4 måneder fra 2012 til 2019 hos Ikast Håndbold A/S.
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Ole Thiel.