Marianne Settnes
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2005 (19 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | LDE HOLDING 6 ApS (Direktør) |
Største overskud: | 144.056' DKK LDE HOLDING 24 ApS (2016) |
Største underskud: | -81.976' DKK LDE HOLDING 13 ApS (2017) |
Største egenkapital: | 183.426' DKK LDE HOLDING 24 ApS (2016) |
Største gæld: | 148.985' DKK LDE HOLDING 13 ApS (2016) |
Flest årsværk: | 305 årsværk hos EQUITY DATTERHOLDING 5 ApS (Nu: PALSGAARD SPÆR A/S) (2014) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BOARDMETER ApS (7 år 9 måneder) |
Seed: 2095165966
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2005 ved LDE HOLDING 6 ApS med titlen som Direktør. Rollen som Direktør bestred Marianne Settnes i , før stoppet den 29. august 2005.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2015-16 kunne vise et overskud på 0' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 18. januar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tigerbi Holding ApS
Ejerandel: 100%Nyt selskab
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Glentra ECo 4 ApS
Via Tigerbi Holding ApS
Direktørposter (3)
-
MAJ INVEST EQUITY A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024 -
FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024 -
MAJ INVEST HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.01.2024
Bestyrelsesposter (5)
-
MAJ BANK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.01.2020 -
BOARDMETER ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.01.2017 -
Female Invest ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.09.2024 Ny -
Kraka Economics ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.03.2024 -
Pluto Erhverv ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 03.07.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (143)
-
Female Invest ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 20.09.2024
Registreringsdato: 20.09.2024 -
Female Invest ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 19.09.2024
Registreringsdato: 19.09.2024 -
Pluto Erhverv ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 03.07.2024
Registreringsdato: 03.07.2024
Blå bog (fortsat)
Marianne har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 2 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
03.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
23.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
18.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.01.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Marianne Settnes er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tigerbi Holding ApS (ejer lige nu 100%). Igennem holdingselskabet Tigerbi Holding ApS har Marianne derfor også ejerandele i Glentra ECo 4 ApS (5-9.99%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Marianne Settnes, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2016 hvor LDE HOLDING 3 ApS kunne offentliggøre et underskud på 19' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 18.220' DKK (EQUITY DATTERHOLDING 5 ApS (Nu: PALSGAARD SPÆR A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 25.260' DKK (Female Invest ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 103.324' DKK (EQUITY DATTERHOLDING 5 ApS (Nu: PALSGAARD SPÆR A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -57.654' DKK (Female Invest ApS).
En af de forbindelser som går igen i Marianne' netværk er Henrik Parkhøi.