Kristian Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 31. maj 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKOLEBESTYRERINDE FRØKEN JULIE SØRENSENS LEGAT TIL FORDEL FOR TRÆNGENDE PRIVATLÆRERINDER (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 83.136' DKK SAMRÅDETS BOLIGFOND (2021) |
Største underskud: | -67.632' DKK SAMRÅDETS BOLIGFOND (2022) |
Største egenkapital: | 829.144' DKK STIFTELSEN SORØ AKADEMI (2021) |
Største gæld: | 192.801' DKK SAMRÅDETS BOLIGFOND (2023) |
Flest årsværk: | 26 årsværk hos STIFTELSEN SORØ AKADEMI (2017) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af SKOLEBESTYRERINDE FRØKEN JULIE SØRENSENS LEGAT TIL FORDEL FOR TRÆNGENDE PRIVATLÆRERINDER (19 år 3 måneder) |
Seed: 824773984
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2005 i SKOLEBESTYRERINDE FRØKEN JULIE SØRENSENS LEGAT TIL FORDEL FOR TRÆNGENDE PRIVATLÆRERINDER som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem har Kristian Jacobsen nu besiddet i 19 år 3 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et underskud på 3.866' DKK.
Bestyrelsesposter (3)
-
SORANSK SAMFUNDS BOLIGFOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2014 -
STIFTELSEN SORØ AKADEMI
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.08.2014 -
SKOLEBESTYRERINDE FRØKEN JULIE SØRENSENS LEGAT TIL FORDEL FOR TRÆNGENDE PRIVATLÆRERINDER
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2005
Ejendomme (1)
Tidslinje (5)
-
SAMRÅDETS BOLIGFOND
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018 -
STIFTELSEN SORØ AKADEMI
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2014
Registreringsdato: 01.08.2014 -
SORANSK SAMFUNDS BOLIGFOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.08.2014
Registreringsdato: 01.08.2014
Blå bog (fortsat)
Kristian har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
13.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
10.11.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Reel ejer
26.08.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
31.01.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
15.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Kristian Jacobsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2019 som bestyrelsesmedlem i STIFTELSEN SORØ AKADEMI der præsenterede et overskud på 50.483' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i SKOLEBESTYRERINDE FRØKEN JULIE SØRENSENS LEGAT TIL FORDEL FOR TRÆNGENDE PRIVATLÆRERINDER der præsenterede et underskud på 3.866' DKK.
Kristian har i alt siddet i bestyrelsen hos 4 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 19 år 3 måneder fra 2005 til i dag hos SKOLEBESTYRERINDE FRØKEN JULIE SØRENSENS LEGAT TIL FORDEL FOR TRÆNGENDE PRIVATLÆRERINDER.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 27.334' DKK (STIFTELSEN SORØ AKADEMI).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.866' DKK (SKOLEBESTYRERINDE FRØKEN JULIE SØRENSENS LEGAT TIL FORDEL FOR TRÆNGENDE PRIVATLÆRERINDER).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 340.716' DKK (STIFTELSEN SORØ AKADEMI).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 18.613' DKK (SKOLEBESTYRERINDE FRØKEN JULIE SØRENSENS LEGAT TIL FORDEL FOR TRÆNGENDE PRIVATLÆRERINDER).
En af de forbindelser som går igen i Kristian' netværk er Rikke Barnholdt Hansen.