Ralf Jakob Lodberg Martens
Erhvervsaktiv siden: | 25. mar. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | ADVICE. LEDELSES- & KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 22.291' DKK ADVICE. LEDELSES- & KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING A/S (2021) |
Største underskud: | -2.062' DKK SundhedsTV ApS (2020) |
Største egenkapital: | 24.182' DKK ADVICE. LEDELSES- & KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING A/S (2020) |
Største gæld: | 43.787' DKK ADVICE. LEDELSES- & KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING A/S (2020) |
Flest årsværk: | 118 årsværk hos ADVICE. LEDELSES- & KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Direktør af ADVICE. LEDELSES- & KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING A/S (16 år 1 måned) |
Seed: 793394631
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2008 i ADVICE. LEDELSES- & KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING A/S som Direktør. Hvervet som Direktør havde Ralf Jakob Lodberg Martens i 16 år 1 måned, inden stoppet d. 16. maj 2024.
I dag arbejder virksomheden indenfor branchen public relations og kommunikation. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 4.323' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
R. LODBERG MARTENS HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (10)
-
ADVICE PARTNERS ApS
Via R. LODBERG MARTENS HOLDING ApS -
ADVICE HOLDING 1 ApS
Via ADVICE PARTNERS ApS -
ADVICE. LEDELSES- & KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING A/S
Via ADVICE HOLDING 1 ApS -
Forte Advice Holding ApS
Via ADVICE. LEDELSES- & KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING A/SNyt selskab -
Forte Advice ApS
Via Forte Advice Holding ApS -
Ombrello ApS
Via Forte Advice ApS -
Advice Holding 2 ApS
Via ADVICE PARTNERS ApS -
ADVICE HOLDING 3 ApS
Via ADVICE PARTNERS ApS -
Advice Holding 4 ApS
Via ADVICE PARTNERS ApS -
Advice Holding 5 ApS
Via ADVICE PARTNERS ApS
Direktørposter (2)
-
R. LODBERG MARTENS HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.05.2009 -
ADVICE PARTNERS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2018
Tidslinje (13)
-
ADVICE. LEDELSES- & KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING A/S
Fratrådt som direktørDato: 16.05.2024
Registreringsdato: 16.05.2024 -
ADVICE HOLDING 1 ApS (10-14.99%)
Er ikke længere ejerDato: 15.05.2024
Registreringsdato: 15.05.2024 -
SundhedsTV ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.09.2023
Registreringsdato: 22.09.2023
Blå bog (fortsat)
Ralf har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,96% -
Stifter, Ejer og Direktør
27.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
25.03.2008 - 16.05.2024
Ejer
23.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via ADVICE HOLDING 1 ApS -
Ejer
04.06.2021 - 15.05.2024
Ejerandel: 10-14.99% -
Reel ejer
20.04.2018 - 05.05.2019
Reel ejer
06.05.2019 - 29.05.2022
Reel ejer
30.05.2022 - 14.05.2024
Reel ejer
15.05.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25,02%
Ralf Jakob Lodberg Martens er desuden ejer af i alt 3 holdingselskaber ADVICE PARTNERS ApS (50%), Advice Holding 4 ApS (38,83%) & Advice Holding 5 ApS (28,96%).
Udforsk også koncerndiagram for Ralf Jakob Lodberg Martens, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor ADVICE. LEDELSES- & KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING A/S fremviste et overskud på 22.291' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor SundhedsTV ApS fremviste et underskud på 1.786' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 4.323' DKK (ADVICE. LEDELSES- & KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 439' DKK (Advice Holding 5 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 21.804' DKK (ADVICE PARTNERS ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 3.772' DKK (Advice Holding 5 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ralf' netværk er Espen Saxtoft Højlund.