Peter Kristian Ellegaard
Erhvervsaktiv siden: | 18. jan. 2010 (14 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Ellegaard Precision Tools ApS (Direktør) |
Største overskud: | 9.981' DKK ERRIA A/S (2014) |
Største underskud: | -16.002' DKK ERRIA A/S (2018) |
Største egenkapital: | 19.371' DKK CLAUS ELLEGAARD A/S (2014) |
Største gæld: | 43.352' DKK ERRIA A/S (2022) |
Flest årsværk: | 175 årsværk hos ERRIA A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af Ellegaard Precision Tools ApS (14 år 8 måneder) |
Seed: 34425114
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2010 i Ellegaard Precision Tools ApS (tidligere PKE.DK ApS) med titlen som Direktør, Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Peter Kristian Ellegaard og har som enlig ejer det fulde ansvar og ingen andre at stå til ansvar for i den daglige ledelse af virksomheden. Hvervet som Direktør, Ejer og Stifter har Peter nu bestreddet i 9 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden har kompetencer indenfor branchen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Her mere end 9 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 353' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ellegaard Precision Tools ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
Ellegaard Precision Tools ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2024 Ny
Bestyrelsesposter (1)
-
CLAUS ELLEGAARD A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 21.09.2022
Tidslinje (23)
-
Ellegaard Precision Tools ApS
Tilknyttet som direktørDato: 23.08.2024
Registreringsdato: 23.08.2024 -
PKE.DK ApS (Nu: Ellegaard Precision Tools ApS)
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
CLAUS ELLEGAARD A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.09.2022
Registreringsdato: 21.09.2022
Blå bog (fortsat)
Peter har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 14 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Direktør
18.01.2010 - 27.03.2019
Ejer
18.01.2010 - Stadig aktiv
Direktør
03.06.2022 - 22.08.2024
Direktør
23.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
04.07.2018 - 02.06.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
06.02.2012 - 31.03.2012
Bestyrelsesmedlem
01.04.2012 - 27.04.2022
Bestyrelsesmedlem
21.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.05.2014 - 11.04.2019
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2017 - 31.08.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2014 hvor C.E. HOLDING ApS (Nu: JN 11 ApS) kunne offentliggøre et overskud på 3.670' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2018 hvor PKE.DK ApS (Nu: Ellegaard Precision Tools ApS) kunne offentliggøre et underskud på 1.210' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.502' DKK (ERRIA A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 353' DKK (PKE.DK ApS (Nu: Ellegaard Precision Tools ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.752' DKK (CLAUS ELLEGAARD A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -3.536' DKK (REEWIRE INTERNATIONAL ApS).
En af de forbindelser som går igen i Peter' netværk er Tenna Ellegaard.