Jesper Ejlersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. jan. 2009 (15 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Acentio A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 116.179' DKK STIBO SYSTEMS A/S (2014-15) |
Største underskud: | -86.735' DKK STIBO SYSTEMS A/S (2019-20) |
Største egenkapital: | 285.256' DKK STIBO SYSTEMS A/S (2015-16) |
Største gæld: | 231.545' DKK STIBO SYSTEMS A/S (2023-24) |
Flest årsværk: | 225 årsværk hos STIBO SYSTEMS A/S (2023-24) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af Den Midtjyske Iværksætterfond (5 år) |
Seed: 710493198
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 2009 ved Acentio A/S (tidligere TRUELINK A/S) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jesper Ejlersen i 3 år 11 måneder, før stoppet den 2. januar 2013.
I dag arbejder virksomheden med databehandling, webhosting og lignende serviceydelser. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et underskud på 17.386' DKK.
Bestyrelsesposter (1)
-
DataContexts ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 21.08.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
DataContexts ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 21.08.2023
Registreringsdato: 21.08.2023 -
STIBO SYSTEMS A/S
Fratrådt som direktørDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021 -
STIBO SYSTEMS A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 01.12.2021
Registreringsdato: 01.12.2021
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 13 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
21.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
12.09.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
07.05.2018 - 03.09.2018
Direktør
07.05.2018 - 03.09.2018
Bestyrelsesmedlem
14.01.2019 - 01.12.2021
Direktør
30.04.2020 - 01.12.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
28.02.2011 - 25.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.12.2014 - 20.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Ejlersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem ved KOMMUNEINFORMATION A/S (Nu: EG KOMMUNEINFORMATION ApS) der præsenterede et overskud på 45.121' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2019-20 som bestyrelsesmedlem ved STIBO SYSTEMS A/S der præsenterede et underskud på 86.735' DKK.
Jesper har i alt siddet i bestyrelsen hos 8 forskellige selskaber (heraf 1 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 4 år 10 måneder fra 2011 til 2016 hos EG KOMMUNEINFORMATION ApS.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 51.864' DKK (STIBO SYSTEMS A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 17.386' DKK (TRUELINK A/S (Nu: Acentio A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 258.066' DKK (STIBO SYSTEMS A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.300' DKK (DataContexts ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Erik Krarup.