Claus Ole Lundsgaard
Erhvervsaktiv siden: | 29. feb. 2008 (16 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | COL MILJØ HOLDING ApS (Ejer) |
Største overskud: | 1.406' DKK SKANDINAVISK BIOMEDICINSK INSTITUT A/S (2017-18) |
Største underskud: | -1.591' DKK COL MILJØ HOLDING ApS (2013-14) |
Største egenkapital: | 8.649' DKK COL MILJØ HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 2.707' DKK SKANDINAVISK BIOMEDICINSK INSTITUT A/S (2015-16) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos SKANDINAVISK BIOMEDICINSK INSTITUT A/S (2017-18) |
Længste aktivitet: | Ejer af COL MILJØ HOLDING ApS (16 år 6 måneder) |
Seed: 341743304
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2008 ved COL MILJØ HOLDING ApS i hvervet som Ejer, Direktør og Stifter. Virksomheden blev stiftet af Claus Ole Lundsgaard og har som eneste ejer dermed også fået det fulde ansvar i virksomheden. Rollen som Ejer, Direktør og Stifter har Claus nu besiddet i 16 år 6 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden har specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Her 16 år senere er virksomheden stadig i drift og seneste årsregnskab for 2023-24 viste et overskud på 828' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
COL MILJØ HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
SKANDINAVISK BIOMEDICINSK INSTITUT A/S
Via COL MILJØ HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
SKANDINAVISK BIOMEDICINSK INSTITUT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 25.03.2013 -
COL MILJØ HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.02.2008
Bestyrelsesposter (1)
-
SKANDINAVISK BIOMEDICINSK INSTITUT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 17.06.2008
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
HIM EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.12.2015
Registreringsdato: 08.12.2015 -
HIM EJENDOMME ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.09.2015
Registreringsdato: 30.09.2015 -
SKANDINAVISK BIOMEDICINSK INSTITUT A/S
Tilknyttet som direktørDato: 25.03.2013
Registreringsdato: 25.03.2013
Blå bog (fortsat)
Claus har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 6 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.02.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.02.2008 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
17.06.2008 - Stadig aktiv
Direktør
25.03.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.09.2015 - 08.12.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Claus Ole Lundsgaard er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn COL MILJØ HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023-24 kunne fremvise en egenkapital på 7.952' DKK. Gennem sit holdingselskab COL MILJØ HOLDING ApS har Claus dermed også andele i SKANDINAVISK BIOMEDICINSK INSTITUT A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Claus Ole Lundsgaard, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017-18 hvor SKANDINAVISK BIOMEDICINSK INSTITUT A/S landede et overskud på 1.406' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2013-14 hvor COL MILJØ HOLDING ApS landede et underskud på 1.591' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023-24 var et overskud på 1.084' DKK (SKANDINAVISK BIOMEDICINSK INSTITUT A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023-24 var på 7.952' DKK (COL MILJØ HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på 5.292' DKK (SKANDINAVISK BIOMEDICINSK INSTITUT A/S).
En af de forbindelser som går igen i Claus' netværk er Thomas Mardahl Petersen.