Martin Stephan Welna
Erhvervsaktiv siden: | 14. aug. 2008 (16 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | MSW INVEST ApS (Direktør) |
Største overskud: | 117.060' DKK AVANTI WSH A/S (Nu: Alimak Group Denmark A/S) (2018) |
Største underskud: | -188.848' DKK SCANMARKET A/S (2023) |
Største egenkapital: | 336.777' DKK TopCo af 30. november 2021 A/S (Nu: Pixelz TopCo A/S) (2023) |
Største gæld: | 422.163' DKK Dolphin HoldCo A/S (2020-21) |
Flest årsværk: | 169 årsværk hos NETIP A/S (2020-21) |
Længste aktivitet: | Ejer af MBSM anno 2017 ApS (6 år 9 måneder) |
Seed: 1999228050
Det startede for alvor en dag i 2008 hos MSW INVEST ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Martin Stephan Welna i 1 år 5 måneder, før stoppet d. 22. januar 2010.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2010 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 22. januar 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MBSM anno 2017 ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (6)
-
ADELIS ADVISORY A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.10.2021 -
MBSM anno 2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2019 -
Pixelz TopCo A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.02.2022 -
Adelis Services III ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.10.2022 -
ADELIS SERVICES I ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2024 -
Adelis Services II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2024
Bestyrelsesposter (8)
-
WESTPACK A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.04.2022 -
Wonder BidCo A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.04.2022 -
NETIP A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2022 -
ADELIS ADVISORY A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.11.2021 -
Pixelz TopCo A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.02.2022 -
NetIP Invest A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2022 -
Wonder HoldCo A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 26.04.2022 -
NetIP TopCo A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 30.09.2022
Tidslinje (93)
-
Adelis Services II ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
ADELIS SERVICES I ApS
Tilknyttet som direktørDato: 30.06.2024
Registreringsdato: 30.06.2024 -
Pixelz Invest A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 31.12.2022
Registreringsdato: 31.12.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig erhvervsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 9 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
30.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
30.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
05.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Martin Stephan Welna er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MBSM anno 2017 ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8.368' DKK. Igennem holdingselskabet MBSM anno 2017 ApS har Martin derfor også ejerandele i samt .
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Martin Stephan Welna, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Martin Stephan Welna har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023-24 som bestyrelsesmedlem hos WESTPACK A/S der præsenterede et overskud på 45.103' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem hos SCANMARKET A/S der præsenterede et underskud på 30.621' DKK.
Martin har i alt siddet i bestyrelsen hos 33 forskellige selskaber (heraf 7 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 8 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 3 år 4 måneder fra 2019 til 2022 hos SCANMARKET A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 60.358' DKK (AVANTI WSH A/S (Nu: Alimak Group Denmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 188.848' DKK (SCANMARKET A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 336.777' DKK (TopCo af 30. november 2021 A/S (Nu: Pixelz TopCo A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -54.467' DKK (Invest af 30. november 2021 A/S (Nu: Pixelz Invest A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Jesper Kjær Bahlke.