Kurt Nørrisgaard
Erhvervsaktiv siden: | 7. dec. 2009 (14 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | KOMPLEMENTARSELSKABET NFIT A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 116.958' DKK BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.) (2022) |
Største underskud: | -553.916' DKK BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.) (2017) |
Største egenkapital: | 3.154.406' DKK BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.) (2019) |
Største gæld: | 1.512.452' DKK BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.) (2022) |
Flest årsværk: | 6.000 årsværk hos BOARD GOVERNANCE A/S (Nu: BOARD OFFICE A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af BEC EJENDOMSSELSKAB A/S (9 år 6 måneder) |
Seed: 905157160
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 2009 i KOMPLEMENTARSELSKABET NFIT A/S som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Kurt Nørrisgaard i 2 år 7 måneder, inden stoppet d. 1. august 2012.
Virksomhedens branche var dengang indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. december 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
KN-Consiglio ApS
Ejerandel: 100%
Direktørposter (1)
-
KN-Consiglio ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2020
Bestyrelsesposter (1)
-
GENSAM DATA A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 09.07.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (37)
-
GENSAM DATA A/S (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 09.07.2024
Registreringsdato: 09.07.2024 -
GENSAM DATA A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.07.2024
Registreringsdato: 08.07.2024 -
BOARD GOVERNANCE A/S (Nu: BOARD OFFICE A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.11.2023
Registreringsdato: 15.11.2023
Blå bog (fortsat)
Kurt har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 14 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
09.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
01.11.2022 - 01.03.2023
Bestyrelsesmedlem
21.04.2023 - 08.07.2024
Bestyrelsesmedlem
09.07.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
31.03.2021 - 15.11.2023
Ejer
13.06.2021 - 11.10.2023
Ejerandel: 5-9.99% -
Bestyrelsesmedlem
16.03.2021 - 01.04.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.10.2011 - 22.04.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Kurt Nørrisgaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Commentor A/S (Nu: Solita A/S) der præsenterede et overskud på 27.895' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i JN DATA A/S der præsenterede et underskud på 13.856' DKK.
Kurt har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 6 måneder fra 2011 til 2021 hos BEC EJENDOMSSELSKAB A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 27.214' DKK (Commentor A/S (Nu: Solita A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 52.360' DKK (SCHANTZ DATA A/S (Nu: Keylane A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.643.414' DKK (BANKERNES EDB CENTRAL A.M.B.A. (Nu: BEC Financial Technologies a.m.b.a.)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.091' DKK (SCHANTZ DATA A/S (Nu: Keylane A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Kurt' netværk er Randi Ib.