Charlotte Camilla Wulff Paustian
Erhvervsaktiv siden: | 18. nov. 2008 (15 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | AWP HOLDING A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.314' DKK ALP PANT 3 A/S (2023) |
Største underskud: | -2.726' DKK ALP PANT 3 A/S (2014) |
Største egenkapital: | 9.222' DKK ALP PANT 3 A/S (2023) |
Største gæld: | 117.756' DKK ALP PANT 3 A/S (2014) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos ALP PANT 3 A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af ALP PANT 3 A/S (9 år 10 måneder) |
Seed: 2089532905
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2008 ved AWP HOLDING A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Charlotte Camilla Wulff Paustian i 9 år 10 måneder, før stoppet den 25. september 2018.
Dengang var virksomhedens branche indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2017 kunne vise et overskud på 469' DKK. Virksomheden lukkede endeligt d. 25. september 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
ALP PANT 3 A/S
Ejerandel: 25-33.33%
Ejendomme (5)
Tidslinje (5)
-
AWP HOLDING A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2018
Registreringsdato: 25.09.2018 -
CAMIL INVEST A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 25.09.2018
Registreringsdato: 25.09.2018 -
ALP PANT 3 A/S (25-33.33%)
Tilknyttet som ejerDato: 05.11.2014
Registreringsdato: 05.11.2014
Blå bog (fortsat)
Charlotte har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 10 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
05.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 27,14% -
Bestyrelsesmedlem
19.11.2008 - 25.09.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
18.11.2008 - 25.09.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Charlotte Camilla Wulff Paustian har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2017 som bestyrelsesmedlem ved CAMIL INVEST A/S der præsenterede et overskud på 474' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem ved CAMIL INVEST A/S der præsenterede et underskud på 2.028' DKK.
Charlotte har i alt siddet i bestyrelsen hos 2 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 0 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 9 år 10 måneder fra 2008 til 2018 hos AWP HOLDING A/S.
En af de forbindelser som går igen i Charlotte' netværk er Benny Pedersen.