Bo Dahl Andersson
Erhvervsaktiv siden: | 14. jun. 2005 (19 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | EJENDOMSAVISEN/BILAVISEN A/S (Direktør) |
Største overskud: | 8.351' DKK BOLIGTORVET A/S (Nu: WATCH MEDIER A/S) (2019) |
Største underskud: | -5.157' DKK BOLIGTORVET A/S (Nu: WATCH MEDIER A/S) (2023) |
Største egenkapital: | 20.228' DKK BOLIGTORVET A/S (Nu: WATCH MEDIER A/S) (2019) |
Største gæld: | 78.933' DKK BOLIGTORVET A/S (Nu: WATCH MEDIER A/S) (2023) |
Flest årsværk: | 116 årsværk hos BOLIGTORVET A/S (Nu: WATCH MEDIER A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af DURIAN HOLDING ApS (12 år 3 måneder) |
Seed: 1395806415
Karrieren som erhvervsleder begyndte for alvor dengang i 2005 ved EJENDOMSAVISEN/BILAVISEN A/S som Direktør. Rollen som Direktør havde Bo Dahl Andersson i 7 måneder, før fratrædelsen den 23. januar 2006.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor udgivelse af ugeblade og magasiner. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 28. marts 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
DURIAN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Durian Media & Kommunikation ApS
Via DURIAN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
DURIAN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.06.2012
Tidslinje (25)
-
Nybyggerbasen ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 28.06.2022
Registreringsdato: 28.06.2022 -
Nybyggerbasen ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.01.2022
Registreringsdato: 10.01.2022 -
Nybyggerbasen ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 10.01.2022
Registreringsdato: 10.01.2022
Blå bog (fortsat)
Bo har været inde over mange virksomheder og kan betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
21.06.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
24.09.2020 - 28.06.2022
Direktør
24.09.2020 - 10.01.2022
Bestyrelsesmedlem
10.01.2022 - 28.06.2022
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
03.03.2020 - 19.04.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
31.01.2017 - 19.04.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
21.06.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
02.11.2012 - 30.09.2014
Ejer
30.09.2014 - 25.11.2015
Reel ejer
26.11.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Bo Dahl Andersson er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn DURIAN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 310' DKK. Igennem sit holdingselskab DURIAN HOLDING ApS har Bo dermed også ejerandele i Durian Media & Kommunikation ApS (100%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Bo Dahl Andersson, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor DURIAN HOLDING ApS fremviste et overskud på 500' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018-19 hvor Dit Nybyggeri ApS (Nu: Danske Nybyggere Aps) fremviste et underskud på 1.089' DKK.